Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
OV 114 ApS (CVR 36542950) | NORMAL | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Skovlunde Bymidte P/S (CVR 39902737) | NORMAL | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Pedax Holding Danmark A/S (CVR 30364538) | NORMAL | 13.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
HOUSE OF ACCESSORIES A/S (CVR 32887643) | NORMAL | 22.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
I.B-L HOLDING A/S (CVR 18938405) | NORMAL | 24.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
IBL Group ApS (CVR 21040940) | NORMAL | 28.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Skovlunde By Invest I ApS (CVR 41001194) | OPLØST EFTER FUSION | 13.10.2020 | 22.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
SteelMaster Engineering A/S (CVR 41325348) | NORMAL | 21.04.2020 | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
XISCO ApS (CVR 13626588) | OPLØST EFTER FUSION | 19.03.2019 | 23.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
ZUPPLIER OF SCANDINAVIA A/S (CVR 29936773) | OPLØST EFTER FUSION | 22.02.2019 | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Investeringsselskabet 2007 ApS (CVR 30898796) | OPLØST EFTER FUSION | 07.03.2016 | 20.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
XISCO Holding ApS (CVR 25038541) | OPLØST EFTER FUSION | 24.10.2014 | 23.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
HERLEV HOVEDGADE 205 A/S (CVR 29170320) | OPLØST EFTER FUSION | 07.11.2005 | 03.10.2007 | bestyrelse |
IMPREG INTERNATIONAL ApS (CVR 35994114) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelse |
I.B-L HOLDING A/S (CVR 78930810) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelse |
I.B-L TRADING ApS (CVR 12768397) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelse |
I.B-L HANDEL ApS (CVR 12498233) | OPLØST EFTER FUSION | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelse |
I.B-L HOLDING A/S (CVR 18938405) | NORMAL | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
I.B-L HANDEL ApS (CVR 17016407) | NORMAL | 07.05.2003 | 15.01.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
T.B-L HOLDING ApS (CVR 29188823) | NORMAL | 14.11.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Bjerg-Larsen | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Bjerg-Larsen (antal: 34) | 19 | 1 | 14 | 0 |
Pct. | 56 % | 3 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Bjerg-Larsen (antal: 48) | 19 | 1 | 27 | 1 |
Pct. | 40 % | 2 % | 56 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |