Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Heidemann Ejendomsudvikling ApS (CVR 44374870) | NORMAL | 18.10.2023 |
MARTIN SKOU HOLDING ApS (CVR 30614011) | NORMAL | 22.05.2007 |
SG Beton ApS (CVR 39140195) | NORMAL | 30.11.2017 |
SKOU GRUPPEN A/S (CVR 26654653) | NORMAL | 06.06.2002 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
MARTIN SKOU A/S (CVR 10091853) | TVANGSOPLØST | 06.06.2002 | 25.02.2003 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SG Totalentreprise A/S (CVR 38359355) | NORMAL | 20.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
SKOU GRUPPEN A/S (CVR 26654653) | NORMAL | 06.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KLEMMENSEN & NIELSEN MODULBYG A/S (CVR 11168035) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2012 | 24.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
DANSK BYGGERI HOLDING ApS (CVR 17151894) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.05.2012 | 01.11.2013 | næstformand |
A/S AF 1. MAJ 2011, HOLSTEBRO (CVR 25442288) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.04.2005 | 01.05.2010 | bestyrelse |
MARTIN SKOU A/S (CVR 10091853) | TVANGSOPLØST | 06.06.2002 | 25.02.2003 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Heidemann Ejendomsudvikling ApS (CVR 44374870) | NORMAL | 18.10.2023 | direktør |
BACHMANN EL-TEKNIK ApS (CVR 34591857) | NORMAL | 30.06.2023 | direktør |
Skou Partners I ApS (CVR 42298271) | NORMAL | 07.04.2021 | direktør |
Søhuse Ejendomsudvikling 2 ApS (CVR 40852565) | NORMAL | 09.10.2019 | direktør |
Tordenskjolds Udlejning ApS (CVR 40853995) | NORMAL | 09.10.2019 | direktør |
Raadmandens Tagboliger ApS (CVR 38250531) | NORMAL | 13.12.2016 | direktør |
Valdemar Udlejning ApS (CVR 36708557) | NORMAL | 10.04.2015 | direktør |
Søhuse Ejendomsudvikling ApS (CVR 36707437) | NORMAL | 09.04.2015 | direktør |
MARTIN SKOU HOLDING ApS (CVR 30614011) | NORMAL | 22.05.2007 | adm. dir |
KÆRVEJ 34 ApS (CVR 28902417) | NORMAL | 29.07.2005 | direktør |
SKOU GRUPPEN A/S (CVR 26654653) | NORMAL | 06.06.2002 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BACHMANN EL-TEKNIK ApS (CVR 34591857) | NORMAL | 31.05.2019 | 11.07.2019 | direktør |
Mågevej Holding ApS (CVR 37956783) | NORMAL | 22.08.2016 | 01.10.2019 | direktør |
Ejendomsselskabet Mågevej 23-25 ApS (CVR 37956961) | NORMAL | 22.08.2016 | 01.10.2019 | direktør |
SKOU MURER ApS (CVR 33368437) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 14.12.2010 | 27.01.2014 | direktion |
MARTIN SKOU A/S (CVR 10091853) | TVANGSOPLØST | 06.06.2002 | 25.02.2003 | direktion |
MS BYGGERI ApS (CVR 21640603) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.06.1999 | 24.01.2006 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Martin Skou Heidemann | 8,70 % | 8,70 % | 8,70 % | 13,04 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Martin Skou Heidemann (antal: 24) | 15 | 3 | 3 | 3 |
Pct. | 63 % | 13 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Martin Skou Heidemann (antal: 42) | 6 | 17 | 14 | 5 |
Pct. | 14 % | 40 % | 33 % | 12 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |