Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FRI Energy A/S (CVR 36927208) | NORMAL | 01.07.2015 | 08.01.2018 | formand |
MEDVIND ENERGI ApS (CVR 31767555) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2008 | 02.11.2010 | bestyrelse |
SELSKABET AF 06.09.2011 ApS (CVR 31764289) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.2008 | 14.09.2009 | bestyrelse |
SALGSSELSKABET AF 030909 A/S (CVR 28850778) | OPLØST EFTER KONKURS | 16.01.2008 | 31.05.2013 | bestyrelse |
HANSENS PØLSER HOLDING ApS (CVR 29600074) | TVANGSOPLØST | 22.05.2006 | 12.12.2006 | bestyrelse |
TRELDEVEJENS GRILL ApS (CVR 29600430) | TVANGSOPLØST | 22.05.2006 | 12.12.2006 | bestyrelse |
DANSKE INKASSO ApS (CVR 28891911) | NORMAL | 08.07.2005 | 30.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
NESTORHOUSE ApS (CVR 28721552) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.05.2005 | 10.04.2006 | bestyrelse |
BIZZCALL ApS (CVR 26275199) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.2001 | 30.04.2008 | bestyrelse |
SCANCALL ApS (CVR 26212197) | OPLØST EFTER KONKURS | 11.10.2001 | 04.11.2009 | bestyrelse |
ONLINE TELEMARKETING ODENSE APS (CVR 19211576) | NORMAL | 28.01.1999 | 09.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Råd om Telemarketing ApS (CVR 34696721) | TVANGSOPLØST | 16.06.2017 | 08.01.2018 | adm. dir |
Annuller ApS (CVR 37452599) | TVANGSOPLØST | 12.02.2016 | 08.01.2018 | adm. dir |
PRO-DEALS HOLDING ApS (CVR 34696675) | TVANGSOPLØST | 01.01.2016 | 08.01.2018 | adm. dir |
Råd om Telemarketing ApS (CVR 34696721) | TVANGSOPLØST | 01.01.2016 | 22.02.2017 | adm. dir |
Dansk Reklamebeskyttelse ApS (CVR 36999543) | TVANGSOPLØST | 23.08.2015 | 08.01.2018 | direktør |
Tello ApS (CVR 35247130) | TVANGSOPLØST | 01.04.2015 | 08.08.2016 | adm. dir |
GS Newco ApS (CVR 36564598) | NORMAL | 12.03.2015 | 08.01.2018 | direktør |
UGPLUS HOLDING 2011 ApS (CVR 33947755) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.11.2014 | 08.01.2018 | adm. dir |
Firmalinket ApS (CVR 32080782) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.03.2009 | 14.02.2014 | direktion |
TRELDEVEJENS GRILL ApS (CVR 29600430) | TVANGSOPLØST | 22.05.2006 | 30.11.2006 | direktion |
SALGSSELSKABET AF 030909 A/S (CVR 28850778) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.06.2005 | 31.05.2013 | direktion |
WILLEMS HOLDING ApS (CVR 25463994) | NORMAL | 23.06.2000 | 08.01.2018 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Willems | 45,00 % | 50,00 % | 60,00 % | 70,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jacob Willems (antal: 20) | 5 | 14 | 1 | 0 |
Pct. | 25 % | 70 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Willems (antal: 31) | 11 | 12 | 7 | 1 |
Pct. | 35 % | 39 % | 23 % | 3 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |