Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Hanstholm Køkken A/S (CVR 43842080) | NORMAL | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanstholm Køkken København ApS (CVR 43842455) | NORMAL | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanstholm Køkken Århus ApS (CVR 43842463) | NORMAL | 10.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
2LP Holding af 2022 ApS (CVR 43224344) | NORMAL | 27.04.2022 | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
2LP Construction A/S (CVR 39547260) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2018 | 07.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
2LP Holding ApS (CVR 39000849) | NORMAL | 02.10.2017 | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
2LP A/S (CVR 33354509) | NORMAL | 13.05.2013 | 19.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
K.M. AF 1/4 1997 A/S (CVR 20053097) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 03.02.1999 | 12.11.1999 | bestyrelse |
C.H. AF 1/4 1997 A/S (CVR 20053100) | NORMAL | 03.02.1999 | 12.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
SKOUHUS & JUNGE EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 72799410) | OPLØST EFTER FUSION | 03.02.1999 | 26.04.1999 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LA HOLDING AULUM ApS (CVR 32321356) | NORMAL | 31.01.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
2LP Holding af 2022 ApS (CVR 43224344) | NORMAL | 27.04.2022 | 19.06.2024 | direktør |
2LP Holding ApS (CVR 39000849) | NORMAL | 12.12.2019 | 19.06.2024 | direktør |
2LP A/S (CVR 33354509) | NORMAL | 12.12.2019 | 01.04.2023 | direktør |
2LP Construction A/S (CVR 39547260) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2019 | 07.06.2022 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Andersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Lars Andersen (antal: 11) | 8 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 73 % | 0 % | 27 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Andersen (antal: 19) | 10 | 5 | 3 | 1 |
Pct. | 53 % | 26 % | 16 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |