Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
GoCollective Bus Service A/S (CVR 45057240) | NORMAL | 05.09.2024 | formand |
GoCollective Rail A/S (CVR 12245904) | NORMAL | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
GoCollective Service A/S (CVR 39944316) | NORMAL | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
BUSDAN 32. 1 A/S (CVR 12885075) | NORMAL | 01.04.2019 | formand |
UCPLUS A/S (CVR 21620378) | NORMAL | 01.04.2019 | formand |
Dan Captive Insurance A/S (CVR 27430988) | NORMAL | 01.04.2019 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Arriva Ryvang ApS (CVR 43165615) | NORMAL | 25.03.2022 | 15.05.2023 | formand |
ARRIVA HOLDING ApS (CVR 32261388) | NORMAL | 01.04.2019 | 15.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
GoCollective Service A/S (CVR 39944316) | NORMAL | 15.10.2018 | 31.03.2019 | formand |
GoCollective Rail A/S (CVR 12245904) | NORMAL | 24.08.2016 | 31.03.2019 | formand |
ARRIVA HOLDING ApS (CVR 32261388) | NORMAL | 24.08.2016 | 31.03.2019 | formand |
ARRIVA HOLDING ApS (CVR 32261388) | NORMAL | 05.05.2014 | 23.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
UC PLUS SYD ApS (CVR 33867999) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.08.2011 | 23.02.2012 | bestyrelse |
UC PLUS MIDT ApS (CVR 33868006) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.08.2011 | 10.01.2012 | bestyrelse |
UC PLUS HOVEDSTADEN ApS (CVR 33867964) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.08.2011 | 16.12.2011 | bestyrelse |
UC PLUS SJÆLLAND ApS (CVR 33867980) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.08.2011 | 16.12.2011 | bestyrelse |
UC PLUS NORD ApS (CVR 33868030) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 11.08.2011 | 16.12.2011 | bestyrelse |
Dan Captive Insurance A/S (CVR 27430988) | NORMAL | 03.05.2011 | 31.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
BUSDAN 32. 1 A/S (CVR 12885075) | NORMAL | 01.04.2011 | 31.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
UCPLUS A/S (CVR 21620378) | NORMAL | 01.04.2011 | 31.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
GoCollective Rail A/S (CVR 12245904) | NORMAL | 01.04.2011 | 23.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
ASC 2001 A/S (CVR 25852613) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 30.05.2012 | bestyrelse |
LSK LEASING A/S (CVR 21004502) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
CTD LEASING 2001 A/S (CVR 25826701) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
CDK FLEET MANAGEMENT A/S (CVR 25826744) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
CDK SERVICE A/S (CVR 28977700) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
CDK EJENDOMME 2005 A/S (CVR 28849141) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 25.05.2012 | bestyrelse |
PAN BUS A/S (CVR 29973431) | OPLØST EFTER FUSION | 17.03.2011 | 22.08.2011 | bestyrelse |
FAUST DYRBYE A/S (CVR 70432528) | NORMAL | 16.04.1997 | 22.03.1999 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BusDan 44 ApS (CVR 44947463) | NORMAL | 24.06.2024 | direktør |
RailDan ApS (CVR 44712865) | NORMAL | 19.03.2024 | direktør |
GoCollective Holding A/S (CVR 44699818) | NORMAL | 01.03.2024 | direktør |
BUSDAN 40 ApS (CVR 31052114) | NORMAL | 31.05.2023 | direktør |
RailDan 35 ApS (CVR 31873967) | NORMAL | 31.05.2023 | direktør |
BUSDAN 32.2 ApS (CVR 32571476) | NORMAL | 31.05.2023 | direktør |
GoCollective Rail A/S (CVR 12245904) | NORMAL | 01.04.2019 | adm. dir |
GoCollective Service A/S (CVR 39944316) | NORMAL | 01.04.2019 | adm. dir |
GoCollective A/S (CVR 18429101) | NORMAL | 14.01.2011 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BUSDAN 39 ApS (CVR 25206754) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2023 | 11.04.2024 | direktør |
BUSDAN 38 ApS (CVR 32261396) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2023 | 16.08.2023 | direktør |
BUSDAN 37 ApS (CVR 32261418) | OPLØST EFTER FUSION | 31.05.2023 | 16.08.2023 | direktør |
ARRIVA HOLDING ApS (CVR 32261388) | NORMAL | 01.04.2019 | 15.05.2023 | adm. dir |
JTL 2004 ApS (CVR 32261361) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 02.11.2017 | direktion |
JTL 2009 ApS (CVR 32140971) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2011 | 28.10.2015 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Lisbeth Bøttger | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Marianne Lisbeth Bøttger (antal: 33) | 16 | 0 | 17 | 0 |
Pct. | 48 % | 0 % | 52 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Lisbeth Bøttger (antal: 44) | 29 | 15 | 0 | 0 |
Pct. | 66 % | 34 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |