Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
G.O. AF 01.10.2006 ApS (CVR 12332424) | NORMAL | 28.09.2006 |
KIG REGNSKABSSERVICE ApS (CVR 12310064) | NORMAL | 10.03.2006 |
Q-AUTO ApS (CVR 12635958) | NORMAL | 16.09.2011 |
talogregnskab.dk ApS (CVR 42937975) | NORMAL | 28.12.2021 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
CB Fitness ApS (CVR 12866429) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.08.2016 | 11.02.2021 |
COM INVEST GRØNLAND ApS (CVR 12552769) | TVANGSOPLØST | 15.10.2009 | 17.10.2013 |
Multi Temp IVS (CVR 40116362) | TVANGSOPLØST | 17.12.2018 | 28.10.2021 |
NUUK HANDELS- & ERHVERVSSERVICE ApS (CVR 12188129) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.10.2004 | 11.04.2016 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Multi Service Nuuk ApS (CVR 43165607) | NORMAL | 29.03.2022 | formand |
INIBYG ApS (CVR 12911467) | NORMAL | 10.03.2017 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NUUKBYG ApS (CVR 12591551) | NORMAL | 04.12.2023 | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
HCR Invest ApS (CVR 42590444) | NORMAL | 04.12.2023 | 22.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Greenland Explorer ApS (CVR 39446340) | NORMAL | 17.02.2020 | 31.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
MARCUS INVESTOR A/S (CVR 12570724) | UNDER KONKURS | 20.05.2015 | 11.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Q-AUTO ApS (CVR 12635958) | NORMAL | 16.09.2011 | 26.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
COM INVEST GRØNLAND ApS (CVR 12552769) | TVANGSOPLØST | 15.10.2009 | 18.07.2013 | bestyrelse |
G.O. AF 01.10.2006 ApS (CVR 12332424) | NORMAL | 28.09.2006 | 11.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
NUUK TAXI A/S (CVR 12179456) | NORMAL | 03.05.2005 | 26.03.2008 | formand |
MINI-TAXI "2 18 18 " ApS (CVR 87197417) | OPLØST EFTER FUSION | 15.11.1997 | 17.10.1998 | suppleant |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
NUUKBYG ApS (CVR 12591551) | NORMAL | 21.12.2023 | direktør |
HCR Invest ApS (CVR 42590444) | NORMAL | 21.12.2023 | direktør |
Bogholderiet.gl ApS (CVR 41664630) | NORMAL | 14.02.2022 | direktør |
talogregnskab.dk ApS (CVR 42937975) | NORMAL | 28.01.2021 | direktør |
KIG REGNSKABSSERVICE ApS (CVR 12310064) | NORMAL | 10.03.2006 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ICE FM ApS (CVR 12696957) | TVANGSOPLØST | 26.09.2020 | 12.02.2021 | direktør |
ICE FM Ilulissat IVS (CVR 40374892) | TVANGSOPLØST | 25.03.2019 | 08.02.2022 | direktør |
Multi Temp IVS (CVR 40116362) | TVANGSOPLØST | 17.12.2018 | 19.08.2021 | direktør |
ICE FM ApS (CVR 12696957) | TVANGSOPLØST | 15.02.2015 | 21.09.2020 | direktør |
COM INVEST GRØNLAND ApS (CVR 12552769) | TVANGSOPLØST | 15.10.2009 | 18.07.2013 | adm. dir |
EJENDOMMEN PISISSIA ApS (CVR 30911024) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.10.2007 | 12.11.2009 | direktør |
JBF EJENDOMME ApS (CVR 30911059) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.10.2007 | 12.11.2009 | direktør |
G.O. AF 01.10.2006 ApS (CVR 12332424) | NORMAL | 28.09.2006 | 15.11.2010 | direktør |
NUUK HANDELS- & ERHVERVSSERVICE ApS (CVR 12188129) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.10.2004 | 29.04.2014 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jan Joe Seidsen | 19,05 % | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jan Joe Seidsen (antal: 22) | 11 | 7 | 3 | 1 |
Pct. | 50 % | 32 % | 14 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jan Joe Seidsen (antal: 40) | 11 | 14 | 7 | 8 |
Pct. | 28 % | 35 % | 18 % | 20 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |