Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FBS BIKES ApS (CVR 36445432) | NORMAL | 30.04.2015 | formand |
ICS TECH A/S (CVR 12853971) | NORMAL | 22.10.2008 | formand |
BMF HOLDING, AALBORG ApS (CVR 19579573) | NORMAL | 29.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Ny BMF Holding Aalborg ApS (CVR 40771867) | OPLØST EFTER SPALTNING | 09.09.2019 | 20.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
DC-SUPPLY A/S (CVR 70895315) | NORMAL | 22.04.2014 | 10.05.2023 | formand |
CONTAINER HOLDING, AALBORG A/S (CVR 26211980) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.10.2009 | 10.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
BMKR INVEST AF 12/12 - 2008 A/S (CVR 66573915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.09.2007 | 10.03.2016 | bestyrelse |
DCS SUPPORT ApS (CVR 47685311) | OPLØST EFTER FUSION | 22.09.2003 | 21.06.2005 | formand |
NORDIC CAMP SUPPLY ApS (CVR 79002011) | NORMAL | 16.06.2003 | 01.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
ICS TECH A/S (CVR 12853971) | NORMAL | 07.10.1996 | 02.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KCF Invest ApS (CVR 40927514) | NORMAL | 20.09.2019 | direktør |
BMF-Klaus ApS (CVR 40927484) | NORMAL | 20.09.2019 | direktør |
AKF HOLDING, AALBORG ApS (CVR 30279298) | NORMAL | 08.02.2007 | direktør |
AKF INVEST ApS (CVR 26119421) | NORMAL | 28.08.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DC-SUPPLY A/S (CVR 70895315) | NORMAL | 15.10.2009 | 22.04.2014 | direktør |
CONTAINER HOLDING, AALBORG A/S (CVR 26211980) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.09.2004 | 09.03.2005 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Klaus Fossing | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Klaus Fossing (antal: 16) | 9 | 0 | 3 | 4 |
Pct. | 56 % | 0 % | 19 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Klaus Fossing (antal: 26) | 10 | 6 | 10 | 0 |
Pct. | 38 % | 23 % | 38 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |