Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Åvænget Invest ApS (CVR 40231102) | NORMAL | 05.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
ASSENS BUTIKSCENTER A/S (CVR 30692365) | NORMAL | 08.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
HOLSTEBRO BUTIKSCENTER VEST A/S (CVR 28856210) | NORMAL | 27.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
PARTNER EJENDOMME A/S (CVR 29517282) | NORMAL | 14.04.2006 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ÅVÆNGET HERNING ØST ApS (CVR 34480478) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.10.2017 | 14.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
THRIGES TERRASSER A/S (CVR 35867597) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.06.2014 | 30.10.2017 | formand |
ESBJERG BUTIKSCENTER ØST A/S (CVR 32299784) | NORMAL | 11.01.2012 | 07.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bækdal Invest ApS (CVR 33637519) | NORMAL | 26.04.2011 | 26.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Projektas Invest ApS (CVR 30694880) | NORMAL | 08.06.2010 | 28.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
SØBRANDT ApS (CVR 27759483) | OPLØST EFTER FUSION | 08.06.2010 | 30.06.2014 | formand |
DET HVIDE HUS, HERNING A/S (CVR 32672019) | NORMAL | 15.01.2010 | 30.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
MARIBO STORCENTER A/S (CVR 32276261) | NORMAL | 26.06.2009 | 07.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET MORSØ BUTIKSCENTER A/S (CVR 29816417) | NORMAL | 12.02.2009 | 07.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
JYLLINGEVEJ 68, VANLØSE ApS (CVR 31587263) | OPLØST EFTER FUSION | 02.07.2008 | 25.09.2009 | bestyrelse |
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S (CVR 29831262) | NORMAL | 16.04.2007 | 28.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
GLADSAXE BUTIKSCENTER A/S (CVR 30487389) | NORMAL | 29.03.2007 | 07.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET AARS STORCENTER A/S (CVR 30350715) | NORMAL | 07.03.2007 | 23.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
PARTNER EJENDOMME INVEST ApS (CVR 29787344) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2006 | 27.06.2014 | bestyrelse |
PARTNER EJENDOMME INVEST ApS (CVR 29787344) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2006 | 18.12.2007 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Åvænget Invest ApS (CVR 40231102) | NORMAL | 05.02.2019 | direktør |
Åvænget Retail Herning Øst A/S (CVR 40021426) | NORMAL | 07.11.2018 | direktør |
Bækdal Invest ApS (CVR 33637519) | NORMAL | 26.04.2011 | direktør |
ESBJERG BUTIKSCENTER ØST A/S (CVR 32299784) | NORMAL | 14.10.2009 | direktør |
MARIBO STORCENTER A/S (CVR 32276261) | NORMAL | 26.06.2009 | direktør |
ASSENS BUTIKSCENTER A/S (CVR 30692365) | NORMAL | 08.11.2007 | adm. dir |
JYSK-FYNSK EJENDOMSINVESTERING A/S (CVR 29831262) | NORMAL | 16.04.2007 | direktør |
GLADSAXE BUTIKSCENTER A/S (CVR 30487389) | NORMAL | 29.03.2007 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET AARS STORCENTER A/S (CVR 30350715) | NORMAL | 07.03.2007 | direktør |
HOLSTEBRO BUTIKSCENTER VEST A/S (CVR 28856210) | NORMAL | 05.07.2006 | direktør |
PARTNER EJENDOMME A/S (CVR 29517282) | NORMAL | 14.04.2006 | direktør |
PT HOLDING HERNING ApS (CVR 29448035) | NORMAL | 04.04.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ÅVÆNGET HERNING ØST ApS (CVR 34480478) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.02.2013 | 14.06.2023 | direktør |
STAVTRUP - AARHUS SYD A/S (CVR 34800200) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.11.2012 | 15.08.2024 | direktør |
PPE Gennemførelse ApS (CVR 34722099) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.10.2012 | 08.05.2017 | direktion |
SKIBHUSVEJ 53 - ODENSE C A/S (CVR 34207402) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.2012 | 22.08.2024 | direktør |
DET HVIDE HUS, HERNING A/S (CVR 32672019) | NORMAL | 15.01.2010 | 22.01.2021 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET MORSØ BUTIKSCENTER A/S (CVR 29816417) | NORMAL | 12.02.2009 | 04.07.2022 | direktør |
JYLLINGEVEJ 68, VANLØSE ApS (CVR 31587263) | OPLØST EFTER FUSION | 02.07.2008 | 11.04.2016 | direktion |
PARTNER EJENDOMME INVEST ApS (CVR 29787344) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2006 | 11.04.2016 | direktion |
PARTNER EJENDOMME INVEST ApS (CVR 29787344) | OPLØST EFTER FUSION | 12.12.2006 | 18.12.2007 | direktion |
IGF Udlejning A/S (CVR 25974204) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.2001 | 28.04.2003 | direktion |
ApS AF 28. MARTS 2001 (CVR 14376208) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.03.1997 | 05.02.1999 | direktion |
A/S AF 21. FEBRUAR 2001 (CVR 13215235) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.02.1997 | 05.02.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Guldbrandt Tromborg | 0 % | 0 % | 0 % | 6,90 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Guldbrandt Tromborg (antal: 29) | 15 | 2 | 7 | 5 |
Pct. | 52 % | 7 % | 24 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Guldbrandt Tromborg (antal: 52) | 19 | 24 | 8 | 1 |
Pct. | 37 % | 46 % | 15 % | 2 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |