Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BREDGAARD HOLDING ApS (CVR 30560515) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2007 | 01.06.2015 |
Bredgaard Holding ApS (CVR 38656767) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.05.2017 | 19.07.2021 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
PB Management (CVR 37005762) | 01.02.2019 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 (CVR 28289103) | NORMAL | 24.03.2020 | formand |
K/S HABRO-SEDGEFIELD (CVR 28291094) | NORMAL | 24.03.2020 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CARTIME TECHNOLOGIES A/S (CVR 26346258) | NORMAL | 28.05.2019 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
ZibraMedia ApS (CVR 32551440) | NORMAL | 01.12.2018 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
ZYBERSAFE ApS (CVR 36447753) | NORMAL | 18.06.2018 | 01.12.2018 | formand |
BORNFIBER ApS (CVR 36451181) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.2018 | 01.12.2018 | formand |
BORNFIBER SERVICE PROVIDER ApS (CVR 36534273) | NORMAL | 18.06.2018 | 01.12.2018 | formand |
ZibraWireless ApS (CVR 37084689) | OPLØST EFTER FUSION | 18.06.2018 | 01.12.2018 | formand |
ZibraMedia ApS (CVR 32551440) | NORMAL | 18.06.2018 | 30.11.2018 | formand |
BORNFIBER ApS (CVR 36451181) | OPLØST EFTER FUSION | 16.05.2018 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
BORNFIBER SERVICE PROVIDER ApS (CVR 36534273) | NORMAL | 16.05.2018 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
ZibraWireless ApS (CVR 37084689) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.2017 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Heartbeats Holding ApS (CVR 36075325) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.2017 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
HEARTBEATS ApS (CVR 36500875) | NORMAL | 30.05.2017 | 01.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
inQvation ApS (CVR 37911488) | NORMAL | 30.05.2017 | 01.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
ZYBERSAFE ApS (CVR 36447753) | NORMAL | 05.04.2017 | 17.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
GLOBALCONNECT A/S (CVR 26759722) | NORMAL | 28.02.2017 | 06.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Skynet Invest A/S (CVR 38234552) | OPLØST EFTER FUSION | 28.02.2017 | 06.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
GlobalConnect Invest DK A/S (CVR 38374893) | NORMAL | 28.02.2017 | 06.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Punktum dk A/S (CVR 24210375) | NORMAL | 23.04.2013 | 25.04.2022 | næstformand |
WIRELESSFUTURE ApS (CVR 27252095) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2008 | 05.08.2008 | bestyrelse |
UNWIRE GERMANY ApS (CVR 26390257) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2008 | 06.06.2008 | bestyrelse |
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 (CVR 28289103) | NORMAL | 19.05.2005 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
K/S HABRO-SEDGEFIELD (CVR 28291094) | NORMAL | 19.05.2005 | 23.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
OCH A/S (CVR 18936909) | NORMAL | 09.03.2005 | 22.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
IVS A/S (CVR 21640476) | NORMAL | 20.05.2003 | 23.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
TELE2 SURF A/S (CVR 12807635) | OPLØST EFTER FUSION | 28.06.2000 | 25.02.2002 | bestyrelse |
INTERGRAPH DANMARK A/S (CVR 10975948) | NORMAL | 04.09.1998 | 01.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CARTIME TECHNOLOGIES A/S (CVR 26346258) | NORMAL | 08.04.2019 | 21.01.2020 | adm. dir |
Bredgaard Management ApS (CVR 40071660) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 06.12.2018 | 23.06.2021 | adm. dir |
Zibra A/S (CVR 18860783) | NORMAL | 06.04.2018 | 01.12.2018 | adm. dir |
Bredgaard Holding ApS (CVR 38656767) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.05.2017 | 19.07.2021 | direktør |
Swipp ApS (CVR 35025685) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.2013 | 06.08.2015 | adm. dir |
4T AF 1. OKTOBER 2012 UDVIKLING ApS (CVR 35025677) | OPLØST EFTER FUSION | 10.01.2013 | 24.03.2015 | adm. dir |
4T AF 1. OKTOBER 2012 ApS (CVR 32348882) | NORMAL | 01.01.2013 | 06.02.2015 | adm. dir |
Unwire ApS (CVR 33640773) | NORMAL | 26.04.2011 | 26.03.2012 | direktør |
WIRELESSFUTURE ApS (CVR 27252095) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2008 | 05.08.2008 | direktion |
UNWIRE GERMANY ApS (CVR 26390257) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.2008 | 06.06.2008 | direktion |
BREDGAARD HOLDING ApS (CVR 30560515) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.12.2007 | 01.04.2015 | direktion |
Sinch Denmark ApS (CVR 26361710) | NORMAL | 15.11.2007 | 14.11.2011 | adm. dir |
POWERCOM HOLDING A/S (CVR 25943317) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.02.2003 | 21.02.2007 | adm. dir |
TELIA TELECOM A/S (CVR 20595108) | UNDER REASSUMERING | 31.01.2003 | 21.02.2007 | adm. dir |
TELE2 SURF A/S (CVR 12807635) | OPLØST EFTER FUSION | 16.11.2001 | 16.09.2002 | adm. dir |
1 2 MOVE DENMARK ApS (CVR 21856509) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 16.11.2001 | 16.09.2002 | adm. dir |
INTERGRAPH DANMARK A/S (CVR 10975948) | NORMAL | 04.09.1998 | 01.05.2000 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Bredgaard | 0 % | 0 % | 0 % | 2,38 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Bredgaard (antal: 42) | 25 | 1 | 14 | 2 |
Pct. | 60 % | 2 % | 33 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Bredgaard (antal: 53) | 30 | 17 | 4 | 2 |
Pct. | 57 % | 32 % | 8 % | 4 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |