Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
QING HOLDING ApS (CVR 34075026) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 05.12.2011 |
WQW Holding ApS (CVR 43826441) | NORMAL | 27.01.2023 |
Yingli Solar ApS (CVR 43829424) | NORMAL | 02.02.2023 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Mille Nutrition ApS (CVR 33149484) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.09.2010 | 28.06.2024 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Nordic Green Tech A/S (CVR 43830112) | NORMAL | 06.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mille Food A/S (CVR 37988987) | UNDER KONKURS | 08.07.2020 | 30.09.2022 | formand |
Danish-Chinese Organic Food Center A/S (CVR 38778935) | UNDER KONKURS | 05.07.2017 | 16.08.2017 | formand |
Mille Food A/S (CVR 37988987) | UNDER KONKURS | 31.08.2016 | 08.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mille Nutrition A/S (CVR 37762504) | TVANGSOPLØST | 01.06.2016 | 30.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
MILLE BABY HOLDING A/S (CVR 34700478) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 10.09.2012 | 20.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
DS MÆLK HOLDING A/S (CVR 34690162) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.08.2012 | 20.02.2019 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Yingli Solar ApS (CVR 43829424) | NORMAL | 02.02.2023 | adm. dir |
WQW Holding ApS (CVR 43826441) | NORMAL | 27.01.2023 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mille Food Roskilde ApS (CVR 39708159) | UNDER KONKURS | 05.07.2018 | 13.09.2022 | direktør |
Mille International ApS (CVR 39705206) | UNDER KONKURS | 05.07.2018 | 11.09.2022 | direktør |
Wellwin Europe ApS (CVR 36723432) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.10.2016 | 03.12.2019 | direktør |
Mille Food A/S (CVR 37988987) | UNDER KONKURS | 31.08.2016 | 01.10.2019 | direktør |
Mille Nutrition A/S (CVR 37762504) | TVANGSOPLØST | 01.06.2016 | 30.08.2017 | adm. dir |
Wellwin Europe ApS (CVR 36723432) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.04.2015 | 17.08.2016 | direktør |
Myfamily ApS (CVR 36467088) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.12.2014 | 22.05.2020 | direktion |
MILLE BABY HOLDING A/S (CVR 34700478) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 10.09.2012 | 20.08.2024 | direktør |
DS MÆLK HOLDING A/S (CVR 34690162) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.08.2012 | 20.02.2019 | direktion |
QING HOLDING ApS (CVR 34075026) | UNDER TVANGSOPLØSNING | 05.12.2011 | 20.08.2024 | direktør |
Mille Nutrition ApS (CVR 33149484) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.09.2010 | 13.09.2022 | direktør |
NAWALT DANMARK ApS (CVR 21794600) | TVANGSOPLØST | 17.12.2000 | 26.11.2001 | adm. dir |
SUNSTRONG DENMARK ApS (CVR 19039137) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.1996 | 20.10.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Wei Qing Wang | 47,37 % | 52,63 % | 52,63 % | 52,63 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Wei Qing Wang (antal: 19) | 4 | 10 | 5 | 0 |
Pct. | 21 % | 53 % | 26 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Wei Qing Wang (antal: 41) | 7 | 15 | 15 | 4 |
Pct. | 17 % | 37 % | 37 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |