Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
S.B. TRADING ApS (CVR 19593436) | TVANGSOPLØST | 30.09.1996 | 30.12.1999 |
SBJG HOLDING A/S (CVR 24231569) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.06.1999 | 11.08.2003 |
TEAMVIKAREN.DK, BYG OG ANLÆG ApS (CVR 19204847) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1996 | 01.07.2021 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TEAMVIKAREN.DK, HOLDING ApS (CVR 31066379) | OPLØST EFTER FUSION | 05.09.2014 | 01.02.2021 | formand |
DINO STÅL AF 2006 A/S (CVR 29603707) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.06.2007 | 28.10.2013 | formand |
BBD STEEL ApS (CVR 30503619) | TVANGSOPLØST | 19.04.2007 | 12.03.2013 | bestyrelse |
SBJG HOLDING A/S (CVR 24231569) | OPLØST EFTER SPALTNING | 02.06.2003 | 11.08.2003 | bestyrelse |
Randstad A/S (CVR 25050541) | NORMAL | 26.11.2001 | 26.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
RISSKOV KØKKENER A/S (CVR 26163161) | TVANGSOPLØST | 14.06.2001 | 30.11.2006 | bestyrelse |
KBH99 ApS (CVR 21816477) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.06.1999 | 15.09.2000 | bestyrelse |
RISSKOV TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING A/S (CVR 19685039) | NORMAL | 16.04.1997 | 14.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BRØNDUM NIELSEN INVEST ApS (CVR 27298311) | NORMAL | 11.08.2003 | direktør |
Yourgift ApS (CVR 19372537) | NORMAL | 03.12.1999 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Egaa Internationale Yachtbroker ApS (CVR 38200933) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2016 | 29.09.2020 | direktør |
Bech Montage ApS (CVR 32285007) | NORMAL | 02.07.2009 | 22.12.2017 | direktør |
BBD STEEL ApS (CVR 30503619) | TVANGSOPLØST | 19.04.2007 | 12.03.2013 | adm. dir |
PERS ENTREPRISE OG SERVICE ApS (CVR 10042267) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.11.2000 | 14.01.2010 | direktion |
SBJG HOLDING A/S (CVR 24231569) | OPLØST EFTER SPALTNING | 30.06.1999 | 11.08.2003 | direktion |
TRANSPORT SERVICE ApS (CVR 20758139) | TVANGSOPLØST | 21.09.1998 | 05.03.2004 | direktion |
TEAMVIKAREN.DK, BYG OG ANLÆG ApS (CVR 19204847) | OPLØST EFTER FUSION | 02.02.1998 | 14.01.2010 | direktør |
S.B. TRADING ApS (CVR 19593436) | TVANGSOPLØST | 30.09.1996 | 09.03.1999 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Steen Brøndum Nielsen | 15,63 % | 15,63 % | 15,63 % | 28,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Steen Brøndum Nielsen (antal: 32) | 8 | 9 | 13 | 2 |
Pct. | 25 % | 28 % | 41 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Steen Brøndum Nielsen (antal: 43) | 8 | 10 | 22 | 3 |
Pct. | 19 % | 23 % | 51 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |