Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Martinsen København, statsautoriseret revisionsaktieselskab (CVR 88248228) | NORMAL | 01.04.2024 | formand |
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 32285201) | NORMAL | 31.03.2023 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 36560509) | OPLØST EFTER FUSION | 22.03.2019 | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 9. september 2022 A/S (CVR 30988531) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2011 | 19.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 17.09.2010 | 21.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 18.09.2009 | 17.09.2010 | suppleant |
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 32285201) | NORMAL | 25.06.2009 | 05.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
MARTINSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 19516644) | OPLØST EFTER SPALTNING | 23.09.2005 | 30.10.2009 | bestyrelse |
MARTINSEN HOLDING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 28116195) | OPLØST EFTER FUSION | 17.06.2005 | 30.10.2009 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MARTINSEN HOLDING VEJLE STATSAUTORISERET REVISIONS ANPARTSSELSKAB (CVR 26371007) | NORMAL | 22.03.2019 | direktør |
HM 11 DRIFT STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKABET (CVR 32564275) | NORMAL | 30.10.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (CVR 32285201) | NORMAL | 11.12.2018 | 09.08.2022 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christian Holm Pedersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Christian Holm Pedersen (antal: 9) | 5 | 0 | 3 | 1 |
Pct. | 56 % | 0 % | 33 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christian Holm Pedersen (antal: 15) | 11 | 3 | 1 | 0 |
Pct. | 73 % | 20 % | 7 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |