Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
PETER FOURNAISE HOLDING ApS (CVR 29190739) | NORMAL | 30.11.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DK Logistik A/S (CVR 38163256) | NORMAL | 05.03.2020 | formand |
FOURNAISE EJENDOMME ApS (CVR 35405933) | NORMAL | 03.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
P. FOURNAISE A/S (CVR 86476312) | NORMAL | 06.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
MILJØLOGISTIK A/S (CVR 26218373) | NORMAL | 07.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DK Logistik A/S (CVR 38163256) | NORMAL | 07.11.2016 | 04.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
P. FOURNAISE EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 26298415) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.10.2007 | 21.01.2008 | bestyrelse |
P. FOURNAISE EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 26298415) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.10.2001 | 21.10.2004 | bestyrelse |
P. FOURNAISE A/S (CVR 86476312) | NORMAL | 27.04.1979 | 20.10.2004 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FOURNAISE EJENDOMME ApS (CVR 35405933) | NORMAL | 03.06.2013 | direktør |
PETER FOURNAISE HOLDING ApS (CVR 29190739) | NORMAL | 30.11.2005 | direktør |
P. FOURNAISE A/S (CVR 86476312) | NORMAL | 20.10.2004 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DK Logistik A/S (CVR 38163256) | NORMAL | 07.11.2016 | 07.04.2017 | direktør |
P. FOURNAISE EJENDOMSSELSKAB ApS (CVR 26298415) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.10.2004 | 21.01.2008 | adm. dir |
SØRUP MASKINSTATION OG TRANSPORT ApS (CVR 26149525) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.07.2001 | 31.12.2003 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Fournaise | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Fournaise (antal: 7) | 5 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 71 % | 0 % | 29 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Fournaise (antal: 18) | 8 | 6 | 3 | 1 |
Pct. | 44 % | 33 % | 17 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |