Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EXCELLENT WINE A/S (CVR 27229794) | NORMAL | 01.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
PHILIPSON WINE ApS (CVR 28331843) | NORMAL | 06.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Moodagent A/S (CVR 29421773) | NORMAL | 29.08.2011 | 22.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
PHILIPSON WINE TRADING ApS (CVR 28332858) | NORMAL | 06.04.2011 | 17.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
AKTIESELSKABET VEDBÆK AF 19. MARTS2012 (CVR 28332831) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.04.2011 | 19.03.2012 | bestyrelse |
PHILIPSON WINE ApS (CVR 10483808) | OPLØST EFTER FUSION | 25.05.2010 | 12.12.2011 | bestyrelse |
Selskab 1 af 17/6 2019 ApS (CVR 67381211) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.2008 | 08.01.2013 | bestyrelse |
Selskab 2 af 17. juni 2019 ApS (CVR 73771617) | OPLØST EFTER KONKURS | 13.06.2008 | 17.04.2009 | bestyrelse |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 13.06.2008 | 17.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
PROJEKT O A/S (CVR 26404673) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.10.2002 | 30.06.2004 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Philipson Holding ApS (CVR 44093456) | NORMAL | 02.06.2023 | direktør |
ZP 2022 ApS (CVR 44093448) | NORMAL | 02.06.2023 | direktør |
PHILIPSON WINE HOLDING ApS (CVR 25895223) | NORMAL | 02.10.2015 | direktør |
PHILIPSON WINE TRADING ApS (CVR 28332858) | NORMAL | 06.04.2011 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Philipson Holding ApS (CVR 43610945) | OPLØST EFTER SPALTNING | 31.10.2022 | 02.06.2023 | direktør |
AKTIESELSKABET VEDBÆK AF 19. MARTS2012 (CVR 28332831) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.04.2011 | 19.03.2012 | adm. dir |
PHILIPSON WINE ApS (CVR 28331843) | NORMAL | 06.04.2011 | 12.12.2011 | adm. dir |
JAL INVEST ApS (CVR 33361963) | NORMAL | 30.11.2010 | 23.05.2012 | direktør |
SHIPCRAFT CARRIERS ApS (CVR 33361971) | UNDER KONKURS | 30.11.2010 | 01.01.2011 | direktør |
Selskab 2 af 17. juni 2019 ApS (CVR 73771617) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.04.2010 | 23.05.2012 | direktion |
IWH Ejendomsinvest ApS (CVR 15342374) | NORMAL | 12.04.2010 | 23.05.2012 | direktør |
Euro Economics X Holding ApS (CVR 20805285) | NORMAL | 12.04.2010 | 23.05.2012 | direktør |
Euro Economics X ApS (CVR 26146062) | NORMAL | 12.04.2010 | 23.05.2012 | direktør |
SHIPCRAFT CARRIERS ApS (CVR 19741087) | OPLØST EFTER SPALTNING | 12.04.2010 | 30.11.2010 | direktion |
CHRIZ ApS (CVR 25533518) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.07.2000 | 17.05.2004 | direktion |
JAZZ ApS (CVR 25533550) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.07.2000 | 17.05.2004 | direktion |
NOKIA CONSUMER ELECTRONICS A/S (CVR 65798328) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.06.1993 | 10.10.1996 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sysser Zerlang Philipson | 0 % | 0 % | 0 % | 13,64 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Sysser Zerlang Philipson (antal: 22) | 11 | 3 | 8 | 0 |
Pct. | 50 % | 14 % | 36 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sysser Zerlang Philipson (antal: 36) | 10 | 17 | 7 | 2 |
Pct. | 28 % | 47 % | 19 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |