Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bruneje ApS (CVR 41065109) | NORMAL | 04.01.2021 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TLøb Holding ApS (CVR 38858025) | NORMAL | 16.08.2017 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Tonny Løbner | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Tonny Løbner (antal: 12) | 7 | 1 | 2 | 2 |
Pct. | 58 % | 8 % | 17 % | 17 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Tonny Løbner (antal: 12) | 3 | 1 | 3 | 5 |
Pct. | 25 % | 8 % | 25 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
STONE HOLDING ApS (CVR 21203033) | NORMAL | 1998-10-01 | 1999-01-06 | revision |
SR AVIATOR ApS (CVR 32143458) | NORMAL | 2009-04-29 | 2013-06-06 | revision |
INVESTEA MEZZANIN A/S (CVR 30585275) | OPLØST EFTER KONKURS | 2007-09-07 | 2011-08-10 | revision |
STONE DATA ApS (CVR 20526874) | NORMAL | 1998-01-02 | 1999-01-06 | revision |