Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MBM&MAB A/S (CVR 10485045) | NORMAL | 29.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
StickyOwl ApS (CVR 43930869) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.08.2023 | 16.02.2024 | formand |
StickyOwl ApS (CVR 43930869) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.03.2023 | 30.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
NØRHAVEN BOOK A/S (CVR 33379978) | NORMAL | 01.01.2018 | 01.10.2020 | formand |
FLHO 100 ApS (CVR 19396088) | OPLØST EFTER FUSION | 16.09.2015 | 20.01.2017 | formand |
SCAN-TIME A/S (CVR 70445115) | OPLØST EFTER FUSION | 06.02.2003 | 25.02.2004 | bestyrelse |
NØRHAVEN BOOK A/S (CVR 26121612) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.2001 | 08.10.2003 | formand |
GEMINA EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 12546076) | OPLØST EFTER FUSION | 20.01.1997 | 05.03.2002 | bestyrelse |
GEMINA HOLDING A/S (CVR 72495713) | NORMAL | 20.01.1997 | 05.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
GEMINA TERMIX PRODUCTION A/S (CVR 11169449) | NORMAL | 20.01.1997 | 05.03.2002 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MOLA HOLDING VIBORG ApS (CVR 30361571) | NORMAL | 20.03.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NØRHAVEN BOOK A/S (CVR 33379978) | NORMAL | 01.10.2020 | 31.07.2023 | direktør |
Specialtrykkeriet Arco A/S (CVR 43240617) | OPLØST EFTER FUSION | 05.10.2016 | 23.09.2020 | direktør |
NØRHAVEN BOOK A/S (CVR 33379978) | NORMAL | 05.10.2016 | 01.01.2018 | direktør |
SCANPRINT LOGISTIK ApS (CVR 29213291) | OPLØST EFTER FUSION | 26.01.2007 | 08.08.2014 | direktion |
SCANPRINT A/S (CVR 42675512) | OPLØST EFTER FUSION | 29.09.2006 | 30.09.2014 | adm. dir |
NORHAVEN AF 4. JULI 2008 A/S (CVR 26114284) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.2001 | 08.10.2003 | direktion |
BLÜCHER METAL A/S (CVR 49260016) | NORMAL | 28.06.1974 | 23.08.1994 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mogens Larsen | 0 % | 0 % | 0 % | 13,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Mogens Larsen (antal: 15) | 6 | 2 | 7 | 0 |
Pct. | 40 % | 13 % | 47 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mogens Larsen (antal: 22) | 10 | 8 | 3 | 1 |
Pct. | 45 % | 36 % | 14 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |