Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
KRYDDER GRØNT ApS (CVR 39670836) | NORMAL | 17.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
ANDERSEN ERHVERV A/S (CVR 33965451) | NORMAL | 04.10.2011 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Bamto Nordic A/S (CVR 39727145) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.07.2018 | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dole Nordic Properties ApS (CVR 31470986) | NORMAL | 23.04.2008 | 10.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
MC Invest, Slagelse ApS (CVR 12534272) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 12.11.2007 | 04.01.2010 | bestyrelsesmedlem |
VALBY BANANIMPORT A/S (CVR 10064562) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.05.2007 | 20.05.2010 | bestyrelse |
DOLE NORDIC A/S (CVR 29778108) | NORMAL | 28.02.2007 | 30.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
BOEFLORA A/S (CVR 20940786) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.10.2006 | 28.04.2010 | bestyrelse |
BRDR. LEMBCKE A/S (CVR 62848014) | OPLØST EFTER FUSION | 29.08.2006 | 30.05.2011 | bestyrelse |
NOWASTE LOGISTICS A/S (CVR 25784057) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2006 | 30.05.2011 | formand |
GRAPE A/S (CVR 26079926) | NORMAL | 01.07.2005 | 09.09.2009 | formand |
PLANTAS A/S (CVR 21855898) | NORMAL | 24.05.2005 | 30.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
INTERBANAN SCANDINAVIA A/S (CVR 10064511) | OPLØST EFTER FUSION | 16.12.2002 | 30.05.2011 | formand |
TH. OLESEN IMPORT A/S (CVR 10003415) | NORMAL | 03.09.1999 | 28.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
LEMFLORA AARHUS A/S (CVR 11759289) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.07.1995 | 20.05.2010 | formand |
GASA GROUP CONTAINER A/S (CVR 26245818) | OPLØST EFTER FUSION | 28.07.1995 | 01.07.1998 | formand |
RAVEL ApS (CVR 15504838) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1991 | 30.12.1993 | bestyrelse |
LEMFACTOR A/S (CVR 11759297) | OPLØST EFTER FUSION | 14.12.1987 | 24.02.1995 | bestyrelse |
LEMBANA A/S (CVR 15343141) | OPLØST EFTER FUSION | 26.08.1982 | 01.12.1994 | bestyrelse |
BANANSELSKABET LEMBANA KØBENHAVN A/S (CVR 71232018) | OPLØST EFTER FUSION | 26.08.1982 | 01.12.1994 | bestyrelse |
KØBENHAVNS FRUGT IMPORT A/S (CVR 87762610) | OPLØST EFTER FUSION | 01.09.1978 | 24.02.1995 | bestyrelse |
LEMFLORA A/S (CVR 30390717) | OPLØST EFTER FUSION | 16.07.1970 | 30.05.2011 | bestyrelse |
LEMBANA HOLDING A/S (CVR 49077068) | OPLØST EFTER FUSION | 19.12.1966 | 24.02.1995 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DOLE NORDIC A/S (CVR 29778108) | NORMAL | 14.08.2007 | 19.05.2009 | direktør |
VALBY BANANIMPORT A/S (CVR 10064562) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.05.2007 | 05.03.2008 | adm. dir |
BRDR. LEMBCKE A/S (CVR 62848014) | OPLØST EFTER FUSION | 15.09.2006 | 01.10.2008 | direktion |
NOWASTE LOGISTICS A/S (CVR 25784057) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.2004 | 29.05.2006 | direktion |
ETERNITY INVEST ApS (CVR 16930571) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2000 | 08.01.2004 | adm. dir |
LINDKVIST HOLDING ApS (CVR 19142442) | TVANGSOPLØST | 16.05.2000 | 16.01.2004 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Klem Thomsen | 4,00 % | 4,00 % | 4,00 % | 8,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Klem Thomsen (antal: 25) | 7 | 2 | 15 | 1 |
Pct. | 28 % | 8 % | 60 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Klem Thomsen (antal: 29) | 23 | 6 | 0 | 0 |
Pct. | 79 % | 21 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |