Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
V-Steel A/S (CVR 37033375) | NORMAL | 11.06.2024 | formand |
FTE Holding 2024 ApS (CVR 44870959) | NORMAL | 03.06.2024 | formand |
EC Steel ApS (CVR 44866692) | NORMAL | 31.05.2024 | formand |
KAJ LARSEN A/S (CVR 53912419) | NORMAL | 25.01.2021 | formand |
Kaj Larsen Teknik Holding A/S (CVR 42022284) | NORMAL | 13.01.2021 | formand |
EC Teknik ApS (CVR 42006661) | NORMAL | 07.01.2021 | formand |
S.M. ERHVERVSBYG A/S (CVR 10414687) | NORMAL | 10.09.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BYGGESELSKABET AF 15. APRIL 1978 A/S (CVR 83161116) | OPLØST EFTER FUSION | 10.09.2004 | 12.12.2018 | bestyrelse |
SJM VVS A/S (CVR 84110310) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.09.2004 | 20.01.2010 | bestyrelse |
JOTIPAC GROUP A/S (CVR 71231119) | OPLØST EFTER FUSION | 26.03.2002 | 27.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
DUMA PACK ApS (CVR 66701719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.10.2000 | 31.05.2001 | bestyrelse |
DUDEK PLAST HOLDING A/S (CVR 13959781) | NORMAL | 10.01.1996 | 14.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
NEOTEK A/S (CVR 64083015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.1996 | 15.09.2001 | bestyrelse |
GERRESHEIMER VAERLOESE A/S (CVR 10417430) | NORMAL | 10.01.1996 | 24.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
KIJELA A/S (CVR 15654201) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.11.1991 | 29.09.1995 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CAMECH INVEST ApS (CVR 19280144) | NORMAL | 02.05.1996 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GERRESHEIMER DENMARK A/S (CVR 29183449) | NORMAL | 04.05.2010 | 01.07.2024 | adm. dir |
DUMA PACK ApS (CVR 66701719) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.10.2000 | 31.05.2001 | direktion |
NEOTEK A/S (CVR 64083015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1999 | 15.09.2001 | direktion |
GERRESHEIMER VAERLOESE A/S (CVR 10417430) | NORMAL | 24.11.1998 | 01.07.2024 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Düring Pedersen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Niels Düring Pedersen (antal: 46) | 18 | 6 | 21 | 1 |
Pct. | 39 % | 13 % | 46 % | 2 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Düring Pedersen (antal: 54) | 15 | 5 | 5 | 29 |
Pct. | 28 % | 9 % | 9 % | 54 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
DP-AFVIKLING AF 10. JANUAR 1996 A/S (CVR 43031511) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1996-01-10 | 1996-04-18 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
MISS JENSEN DANMARK ApS (CVR 17087436) | TVANGSOPLØST | 1993-06-01 | 1994-02-04 | revision |
VOGNMAND MICHAEL ANDERSEN A/S (CVR 12476582) | NORMAL | 1988-07-01 | 1996-01-25 | revision |
DYRELUND INVEST ApS (CVR 10026881) | NORMAL | 1993-01-23 | 1994-09-26 | revision |
ANPARTSSELSKABET P.A.G. INVESTMENT ApS (CVR 40601511) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1993-01-13 | 1996-01-16 | revision |
TANDLÆGE ARNE BØRRILD ApS (CVR 16997803) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1993-05-15 | 1996-01-16 | revision |
TANDLÆGE TOVE THRANE ApS (CVR 15660678) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1991-11-25 | 1996-01-16 | revision |
ESTATUM A/S (CVR 16758000) | OPLØST EFTER KONKURS | 1993-02-01 | 1994-08-15 | revision |
KNUD ERNST A/S (CVR 35307214) | TVANGSOPLØST | 1971-12-22 | 1995-12-31 | revision |
BEDEMAND PER OLSEN HOLDING ApS (CVR 10539900) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1993-12-01 | 1995-10-03 | revision |
TAPETSERERFIRMAET P.B. LANGHORN ApS (CVR 82520716) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1993-07-31 | 1995-12-31 | revision |
L.T. LEGETØJ 1 ApS (CVR 87607216) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1978-06-25 | 1995-12-31 | revision |
I.H. MASKINTEKNIK. HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS (CVR 16525073) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1980-11-01 | 1996-01-22 | revision |
H O P NR. 122 ApS (CVR 36136111) | OPLØST EFTER KONKURS | 1971-12-29 | 1993-03-05 | revision |
KE LEASING- OG FINANSIERING ApS (CVR 15553448) | TVANGSOPLØST | 1991-11-01 | 1996-01-16 | revision |
VOGNMAND SVEND JØRGEN BENNETSEN & CO. ApS (CVR 17262947) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1995-03-30 | 1996-05-01 | revision |
AKTIESELSKABET AF 5. APRIL 1993 (CVR 54903715) | TVANGSOPLØST | 1967-07-07 | 1994-08-17 | revision |
PDH TOUR ACCOUNTS ApS (CVR 10654009) | NORMAL | 1993-01-06 | 1993-09-13 | revision |
LANI ApS (CVR 18404931) | NORMAL | 1995-02-01 | 1996-01-19 | revision |
ALLERØD TRANSPORTEN A/S (CVR 17492500) | NORMAL | 1993-11-22 | 1995-12-31 | revision |
NOROTEX ApS (CVR 60948712) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1981-11-24 | 1996-05-31 | revision |
MØRCK ApS AF 1/4 95. (CVR 66112616) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1993-01-13 | 1995-12-31 | revision |
MARGO SKO ApS (CVR 81478015) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1977-04-12 | 1996-01-16 | revision |
KIRLAN ENGINEERING AF 1991 ApS (CVR 15283947) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1993-05-18 | 1996-01-22 | revision |
AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse (CVR 20766816) | NORMAL | 1960-05-01 | 1996-07-01 | revision |
Copenhagen Doctors Aps (CVR 18270005) | NORMAL | 1995-01-16 | 1996-01-16 | revision |
TRANSPORTSELSKABET AF 27. SEPTEMBER 1995 A/S (CVR 15886501) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1985-04-03 | 1996-01-15 | revision |
MP SKOVE A/S (CVR 18277379) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1994-12-21 | 1996-03-04 | revision |