Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DigiART Solution A/S (CVR 41417285) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.06.2020 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
BATES / RED CELL GRUPPEN A/S (CVR 26741416) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 12.12.2007 | 27.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
SITA WORKBRIDGE A/S (CVR 25315545) | NORMAL | 10.04.2007 | 12.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
NØRGÅRD MIKKELSEN A/S (CVR 34644519) | NORMAL | 01.01.2003 | 20.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
MYS 789 A/S (CVR 21094676) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.10.2001 | 19.03.2002 | bestyrelse |
SOUL FACTORY A/S (CVR 25680898) | OPLØST EFTER FUSION | 18.12.2000 | 28.07.2006 | bestyrelse |
FITCH: ÅRHUS ApS (CVR 20907436) | OPLØST EFTER FUSION | 20.10.2000 | 28.07.2006 | formand |
VESTERGADE PREPRESS A/S (CVR 21408085) | OPLØST EFTER KONKURS | 20.06.1999 | 19.03.2002 | bestyrelse |
BN AKTIV I/S (CVR 21318981) | SLETTET | 01.10.1998 | 18.01.2008 | bestyrelse |
FITCH: KØBENHAVN A/S (CVR 66168816) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.1998 | 25.06.2008 | bestyrelse |
BATES / Y & R A/S (CVR 10795540) | NORMAL | 29.05.1998 | 12.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
ADV A/S (CVR 10795591) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.1998 | 28.07.2006 | bestyrelse |
NEW AGE REKLAME A/S (CVR 73348218) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.1998 | 28.07.2006 | bestyrelse |
DIFCITY A/S (CVR 13703140) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 20.05.1997 | 20.12.1999 | bestyrelse |
DELTEK BUSINESS SOLUTIONS A/S (CVR 13703175) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1989 | 08.12.1999 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BN AKTIV I/S (CVR 21318981) | SLETTET | 01.11.2006 | 18.01.2008 | direktion |
BATES / RED CELL GRUPPEN A/S (CVR 26741416) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.05.2006 | 27.01.2016 | adm. dir |
FITCH: ÅRHUS ApS (CVR 20907436) | OPLØST EFTER FUSION | 24.04.2002 | 28.07.2006 | direktion |
FITCH: KØBENHAVN A/S (CVR 66168816) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.2001 | 29.05.2006 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Johnny Reinhard Kluge | 0 % | 6,67 % | 13,33 % | 13,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Johnny Reinhard Kluge (antal: 15) | 3 | 2 | 9 | 1 |
Pct. | 20 % | 13 % | 60 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Johnny Reinhard Kluge (antal: 19) | 15 | 4 | 0 | 0 |
Pct. | 79 % | 21 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |