Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AADALEN HOLDING ApS (CVR 25395379) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.2000 | 21.12.2015 |
ALC ENTREPRISE A/S (CVR 18647400) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.1995 | 22.12.2014 |
SØNDERJYSK MALERFORRETNING ApS (CVR 30721330) | TVANGSOPLØST | 13.07.2007 | 03.06.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SØNDERJYSK MALERFORRETNING ApS (CVR 30721330) | TVANGSOPLØST | 06.08.2007 | 06.11.2008 | formand |
HFK SØNDERJYLLAND INVEST A/S (CVR 26845173) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.07.2002 | 31.05.2011 | bestyrelse |
HOT CHOK COMPAGNIET ApS (CVR 10041023) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.08.2001 | 03.04.2002 | formand |
ALC ENTREPRISE A/S (CVR 18647400) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.1995 | 10.08.2011 | bestyrelse |
H.F. MARON A/S (CVR 11178235) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1987 | 27.09.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BEHANDLINGSCENTRET GL. KOLDINGLANDEVEJ ApS (CVR 34209340) | TVANGSOPLØST | 27.02.2012 | 06.03.2014 | direktion |
AADALENS EJENDOMSINVEST ApS (CVR 31050863) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.11.2007 | 15.08.2013 | direktion |
SØNDERJYSK MALERFORRETNING ApS (CVR 30721330) | TVANGSOPLØST | 13.07.2007 | 07.02.2008 | direktion |
SELSKABET 1. DECEMBER 2010 VEJLE ApS (CVR 29828865) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.12.2006 | 09.08.2012 | direktion |
ALC ENTREPRISE TOFTLUND ApS (CVR 25975588) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.03.2001 | 12.12.2005 | direktion |
AADALEN HOLDING ApS (CVR 25395379) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.2000 | 07.08.2013 | direktion |
ALC ENTREPRISE A/S (CVR 18647400) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.1995 | 13.04.2007 | direktion |
H.F. MARON A/S (CVR 11178235) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.09.1987 | 27.09.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Bent Christian Jørgensen | 70,00 % | 90,00 % | 90,00 % | 90,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Bent Christian Jørgensen (antal: 10) | 0 | 9 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 90 % | 10 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Bent Christian Jørgensen (antal: 16) | 5 | 8 | 0 | 3 |
Pct. | 31 % | 50 % | 0 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |