Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JHS HOLDING ApS (CVR 26997968) | NORMAL | 19.12.2003 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DANSK POLYUREA COATING ApS (CVR 27378838) | TVANGSOPLØST | 03.10.2003 | 10.12.2013 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ØSTER SNEDE LADFABRIK A/S (CVR 10173981) | NORMAL | 15.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
NØRRE SNEDE AUTOLAK A/S (CVR 16993190) | NORMAL | 01.04.1993 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HORSENS HYDRAULIK ApS (CVR 26922860) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.05.2006 | 01.12.2011 | bestyrelse |
PIERRE.DK ÅRHUS V A/S (CVR 28127235) | OPLØST EFTER FUSION | 23.09.2004 | 15.12.2007 | bestyrelse |
HEDENSTED LADFABRIK A/S (CVR 26719860) | NORMAL | 31.07.2002 | 12.06.2013 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMSSELSKABET HERREDSVEJ 62 A/S (CVR 26688787) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2002 | 15.07.2010 | bestyrelse |
ALVI ApS (CVR 89537517) | TVANGSOPLØST | 15.10.1979 | 25.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SEVEL ApS (CVR 31174341) | NORMAL | 22.07.2014 | direktør |
ØSTER SNEDE LADFABRIK A/S (CVR 10173981) | NORMAL | 25.03.2008 | adm. dir |
JHS HOLDING ApS (CVR 26997968) | NORMAL | 19.12.2003 | direktør |
NØRRE SNEDE AUTOLAK A/S (CVR 16993190) | NORMAL | 01.04.1993 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SEVEL ApS (CVR 31174341) | NORMAL | 09.09.2010 | 27.10.2013 | direktør |
GLOBUS INVEST PANORAMA ApS (CVR 31602068) | OPLØST EFTER KONKURS | 24.06.2008 | 08.12.2008 | direktion |
HORSENS HYDRAULIK ApS (CVR 26922860) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.05.2006 | 01.12.2011 | direktion |
ØSTER SNEDE LADFABRIK A/S (CVR 10173981) | NORMAL | 15.05.2006 | 06.08.2007 | direktør |
HEDENSTED LADFABRIK A/S (CVR 26719860) | NORMAL | 20.12.2005 | 06.08.2007 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET HERREDSVEJ 62 A/S (CVR 26688787) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.2002 | 15.07.2010 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jesper Hultqvist Sørensen | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 30,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jesper Hultqvist Sørensen (antal: 11) | 5 | 4 | 2 | 0 |
Pct. | 45 % | 36 % | 18 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jesper Hultqvist Sørensen (antal: 23) | 7 | 10 | 4 | 2 |
Pct. | 30 % | 43 % | 17 % | 9 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |