Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
QAJAQ TRAWL A/S (CVR 73502411) | NORMAL | 23.08.2010 | 29.07.2019 | bestyrelsesmedlem |
QAJAQ TRAWL A/S (CVR 73502411) | NORMAL | 23.08.2010 | 11.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
ROYAL GREENLAND SEAFOOD A/S (CVR 10977231) | NORMAL | 30.10.1998 | 30.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
ROYAL RYBA A/S (CVR 19372332) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.12.1996 | 04.04.2000 | bestyrelse |
NUNA TRAWL A/S (CVR 15045078) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1991 | 15.09.1994 | bestyrelse |
ROYAL GREENLAND-IP KILISAATAATILINNIK KIFFARTUUSSIVIA A/S (CVR 14831398) | OPLØST EFTER FUSION | 10.10.1990 | 19.10.1993 | bestyrelse |
ICE TRAWL GREENLAND A/S (CVR 13689008) | NORMAL | 15.11.1989 | 06.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
ROYAL GREENLAND DEVELOPMENT A/S (CVR 13176302) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.1989 | 02.10.1997 | formand |
NUUK FRYSEHUS ApS (CVR 11942776) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1987 | 19.10.1993 | bestyrelse |
NUUK FRYSEHUS ApS (CVR 11942776) | OPLØST EFTER FUSION | 22.04.1987 | 06.04.1992 | bestyrelse |
N.B. THOMSEN ApS (CVR 23021455) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.05.1976 | 08.10.1997 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Ocean Fisheries ApS (CVR 43243934) | NORMAL | 05.05.2022 | direktør |
OCEAN MANAGEMENT ApS (CVR 25921941) | NORMAL | 01.03.2001 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NANOIL ApS (CVR 32078672) | OPLØST EFTER FUSION | 16.03.2009 | 31.05.2021 | direktion |
OCEAN FISHERIES ApS (CVR 20941197) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.2003 | 31.05.2021 | direktion |
ROYAL GREENLAND OVERSEAS A/S (CVR 19921298) | OPLØST EFTER FUSION | 23.05.1997 | 01.07.1999 | direktion |
NUNA TRAWL A/S (CVR 15045078) | OPLØST EFTER FUSION | 25.02.1991 | 15.09.1994 | direktion |
ICE TRAWL GREENLAND A/S (CVR 13689008) | NORMAL | 15.11.1989 | 02.06.1995 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Fossheim | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % | 7,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jørgen Fossheim (antal: 14) | 5 | 1 | 8 | 0 |
Pct. | 36 % | 7 % | 57 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Fossheim (antal: 22) | 11 | 7 | 4 | 0 |
Pct. | 50 % | 32 % | 18 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |