Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
JOHS. SKIVE ApS (CVR 13004331) | NORMAL | 04.04.1989 |
MC HOLDING, VIBORG ApS (CVR 27366074) | NORMAL | 26.09.2003 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
COMMON COMPANY ApS (CVR 32945651) | NORMAL | 15.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
VIBORG STORCENTER A/S (CVR 33753195) | NORMAL | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
MARIENDAL EJENDOMME ApS (CVR 29930252) | NORMAL | 21.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Odinparken A/S (CVR 38917242) | NORMAL | 08.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Odin Group A/S (CVR 38916173) | NORMAL | 07.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
MC EJENDOMME ApS (CVR 26863236) | NORMAL | 28.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
JOHS. SKIVE ApS (CVR 13004331) | NORMAL | 27.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
JOHS. VIBORG ApS (CVR 78579218) | NORMAL | 01.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
4way-estate A/S (CVR 38452398) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.02.2017 | 28.11.2023 | formand |
Viborg HK ApS (CVR 36722088) | NORMAL | 28.11.2016 | 30.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
DØSSING EJENDOMME A/S (CVR 25923707) | NORMAL | 07.11.2016 | 01.03.2022 | formand |
MR WEB A/S (CVR 34465037) | NORMAL | 23.03.2012 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
INDKØBSFORENINGEN AF 1964 AMBA (CVR 30138317) | NORMAL | 22.09.2009 | 18.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RZ-GRUPPEN ApS (CVR 28283199) | NORMAL | 27.09.2019 | direktør |
Leoni Huset ApS (CVR 31896746) | NORMAL | 27.09.2019 | direktør |
RZ-GRUPPEN ENTREPRISE ApS (CVR 30588355) | NORMAL | 27.09.2019 | direktør |
COMMON COMPANY II ApS (CVR 34080062) | NORMAL | 12.12.2011 | direktør |
2 + 3 EJENDOMME ApS (CVR 32279139) | NORMAL | 01.07.2009 | direktør |
MC HOLDING, VIBORG ApS (CVR 27366074) | NORMAL | 26.09.2003 | direktør |
MC EJENDOMME ApS (CVR 26863236) | NORMAL | 28.10.2002 | direktør |
JOHS. VIBORG ApS (CVR 78579218) | NORMAL | 31.01.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
COMMON COMPANY ApS (CVR 32945651) | NORMAL | 31.08.2011 | 15.09.2021 | direktør |
JOHS. SKIVE ApS (CVR 13004331) | NORMAL | 04.04.1989 | 27.11.2015 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Jørgensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Morten Jørgensen (antal: 20) | 18 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 90 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Jørgensen (antal: 33) | 13 | 10 | 8 | 2 |
Pct. | 39 % | 30 % | 24 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |