Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HANDEL OG VANDEL HOLDING ApS (CVR 36014644) | NORMAL | 19.06.2014 |
TMC HOLDING ApS (CVR 20261072) | NORMAL | 08.08.1997 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Step UP Holding IVS (CVR 39947897) | TVANGSOPLØST | 15.10.2018 | 29.10.2020 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
CAREPOINT A.M.B.A. (CVR 28480873) | NORMAL | 03.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
EJENDOMMEN INDUSTRIVEJ 36, ROSKILDE ApS (CVR 35863052) | NORMAL | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
TMC HOLDING ApS (CVR 20261072) | NORMAL | 12.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
AUTO-FORUM A/S (CVR 27397174) | NORMAL | 12.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
AUTO-FORUM ROSKILDE A/S (CVR 26319900) | NORMAL | 09.11.2001 | bestyrelsesmedlem |
TÅSTRUP MOTOR CENTER A/S (CVR 12375697) | NORMAL | 01.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Selskabet af 10. maj 2012 ApS (CVR 34491917) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.02.2015 | 26.04.2016 | formand |
PATENTSELSKABET AF 10. DECEMBER 2010 ApS (CVR 33374534) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2013 | 12.05.2016 | formand |
CAS DK ApS (CVR 34350639) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.02.2012 | 12.05.2016 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 ApS (CVR 34350418) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.02.2012 | 12.05.2016 | formand |
CAREPOINT A.M.B.A. (CVR 28480873) | NORMAL | 26.01.2005 | 21.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
VASS FORHANDLERFORENING F.M.B.A. (CVR 27653537) | NORMAL | 21.01.2004 | 31.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
MALERFIRMA STEEN JENSEN ApS (CVR 27059546) | OPLØST EFTER KONKURS | 07.03.2003 | 20.11.2006 | formand |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
PER DITLEV 1987 ApS (CVR 10532299) | NORMAL | 21.03.2024 | direktør |
SEH EJENDOMME ApS (CVR 26074282) | NORMAL | 21.03.2024 | direktør |
SEH EJENDOMME HOLDING ApS (CVR 26466679) | NORMAL | 21.03.2024 | direktør |
HANDEL OG VANDEL HOLDING ApS (CVR 36014644) | NORMAL | 19.06.2014 | direktør |
EJENDOMMEN INDUSTRIVEJ 36, ROSKILDE ApS (CVR 35863052) | NORMAL | 22.05.2014 | direktør |
TMC HOLDING ApS (CVR 20261072) | NORMAL | 12.06.2007 | direktør |
AUTO-FORUM ROSKILDE A/S (CVR 26319900) | NORMAL | 12.06.2007 | direktør |
AUTO-FORUM A/S (CVR 27397174) | NORMAL | 12.06.2007 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Step UP Holding IVS (CVR 39947897) | TVANGSOPLØST | 15.10.2018 | 08.10.2020 | direktør |
INVESTERINGSSELSKABET AF 21. FEBRUAR 2012 ApS (CVR 34350418) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.2014 | 12.05.2016 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Grand Hansen | 31,58 % | 31,58 % | 36,84 % | 36,84 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Grand Hansen (antal: 19) | 12 | 7 | 0 | 0 |
Pct. | 63 % | 37 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Grand Hansen (antal: 40) | 13 | 10 | 14 | 3 |
Pct. | 33 % | 25 % | 35 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |