Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
LEFRE HOLDING ApS (CVR 32677045) | NORMAL | 22.01.2010 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
LEIF FREDBERG INVEST ApS (CVR 26935237) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.12.2002 | 03.08.2005 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
RT CARAVAN ApS (CVR 28147953) | NORMAL | 27.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
STOF2000 A/S (CVR 30497007) | NORMAL | 01.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
TØMRERMESTER TROELS HANSEN A/S (CVR 31064996) | NORMAL | 21.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S POUL LARSEN AUTORISERET EL- OG VVS-INSTALLATØR (CVR 24393828) | NORMAL | 14.03.2022 | 04.08.2023 | formand |
A/S POUL LARSEN AUTORISERET EL- OG VVS-INSTALLATØR (CVR 24393828) | NORMAL | 27.03.2020 | 13.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
ST2019 A/S (CVR 37347876) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.04.2018 | 18.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
KLOKKERGÅRDEN Sorø ApS (CVR 39141108) | NORMAL | 01.12.2017 | 09.10.2018 | formand |
LYNGE BYHUSE ApS (CVR 38741233) | NORMAL | 26.06.2017 | 09.10.2018 | formand |
HØNG ISENKRAM ApS (CVR 31892104) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.07.2016 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
EMMALYS.DK ApS (CVR 34472084) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.2016 | 10.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Maleren med mere A/S (CVR 16228109) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.05.2016 | 07.11.2017 | formand |
Joerck A/S (CVR 70316811) | NORMAL | 05.05.2015 | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
DANTALK INVEST A/S (CVR 29012059) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.01.2007 | 27.02.2008 | bestyrelse |
HANMO INVEST ApS (CVR 16215635) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.12.2003 | 12.10.2006 | formand |
CHOCO NORDIC A/S (CVR 27193455) | OPLØST EFTER FUSION | 04.06.2003 | 19.02.2007 | formand |
Baagland Aps (CVR 19065405) | NORMAL | 29.08.2002 | 28.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Lefre Estate ApS (CVR 36736208) | NORMAL | 04.05.2015 | adm. dir |
LEFRE HOLDING ApS (CVR 32677045) | NORMAL | 22.01.2010 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MUNKEHEGNET Sorø ApS (CVR 40984348) | NORMAL | 03.12.2019 | 15.05.2022 | direktør |
KLOKKERGÅRDEN Sorø ApS (CVR 39141108) | NORMAL | 09.10.2018 | 15.05.2022 | direktør |
LYNGE BYHUSE ApS (CVR 38741233) | NORMAL | 09.10.2018 | 04.11.2020 | direktør |
SELSKABET AF 19. SEPTEMBER 2022 ApS (CVR 38736884) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.06.2017 | 21.09.2022 | direktør |
Sky Invest Sorø ApS (CVR 36938099) | NORMAL | 26.06.2015 | 27.07.2020 | direktør |
LEFRE-ENERGI ApS (CVR 32677150) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.2010 | 22.05.2020 | direktion |
CENTERPLAN NORDIC A/S (CVR 25274024) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.06.2003 | 30.10.2003 | direktion |
LEIF FREDBERG INVEST ApS (CVR 26935237) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.12.2002 | 21.10.2004 | direktion |
LEIF FREDBERG HOLDING ApS (CVR 20239646) | TVANGSOPLØST | 07.11.1997 | 11.02.2005 | direktion |
FAVØRISERING A/S (CVR 12498632) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.1988 | 20.09.1990 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Leif Jan Fredberg | 4,00 % | 8,00 % | 16,00 % | 32,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Leif Jan Fredberg (antal: 25) | 12 | 8 | 4 | 1 |
Pct. | 48 % | 32 % | 16 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Leif Jan Fredberg (antal: 40) | 16 | 12 | 9 | 3 |
Pct. | 40 % | 30 % | 23 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
LEFRE-ENERGI ApS (CVR 32677150) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-05-22 | 2020-09-21 | likvidator |