Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NORDIC AVIATION CLAIMS ApS (CVR 13843902) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.12.1989 | 29.10.1992 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET FABRICIUSSTRASSEA/S (CVR 13703949) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.1989 | 24.06.1992 | bestyrelse |
CODAN AUTO SIKRING A/S (CVR 12101880) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1988 | 26.03.1993 | bestyrelse |
CODAN INVEST A/S (CVR 89952514) | OPLØST EFTER FUSION | 12.03.1982 | 26.03.1993 | bestyrelse |
A/S OPNÆSGAARD II (CVR 24135012) | OPLØST EFTER FUSION | 03.10.1962 | 26.03.1993 | bestyrelse |
Danica Ejendomme II A/S (CVR 22022512) | OPLØST EFTER FUSION | 10.09.1962 | 26.03.1993 | bestyrelse |
SCHMIDT & IVERSEN - INTERNATIONAL SYSTEM-ASSURANCE AGENTUR A/S (CVR 64267310) | OPLØST EFTER FUSION | 30.11.1954 | 26.03.1993 | bestyrelse |
CODAN EJENDOMME II A/S (CVR 24207005) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.06.1939 | 26.03.1993 | bestyrelse |
DANSK KAPITALFORMIDLINGS-AKTIESELSKAB (CVR 27910912) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1927 | 24.06.1992 | bestyrelse |
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET DANSKE MINERVA (CVR 36515333) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 26.03.1993 | bestyrelse |
CODAN FORSIKRING A/S (CVR 10529638) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.09.2024 | 26.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
ARBEJDSSKADEFORSIKRINGSSELSKABET FJERDE SØ A/S (CVR 36515481) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 11.11.1991 | bestyrelse |
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB A/S (CVR 36515317) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 17.05.1991 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Scandi Co 3 A/S (CVR 56771212) | NORMAL | 29.12.1999 | 06.07.1992 | direktør |
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET DANSKE MINERVA (CVR 36515333) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 26.03.1993 | direktion |
CODAN FORSIKRING A/S (CVR 10529638) | OPLØST EFTER SPALTNING | 18.09.2024 | 26.03.1993 | direktør |
ARBEJDSSKADEFORSIKRINGSSELSKABET FJERDE SØ A/S (CVR 36515481) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 11.11.1991 | direktion |
FJERDE SØFORSIKRINGSSELSKAB A/S (CVR 36515317) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 17.05.1991 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ove Harkov Hansen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ove Harkov Hansen (antal: 15) | 1 | 0 | 13 | 1 |
Pct. | 7 % | 0 % | 87 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ove Harkov Hansen (antal: 19) | 13 | 5 | 1 | 0 |
Pct. | 68 % | 26 % | 5 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |