Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
ADVOKATHUSET EEGHOLM ApS (CVR 19423581) | NORMAL | 01.01.1996 |
INGER HØJBJERG HOLDING ApS (CVR 32347398) | NORMAL | 20.12.2013 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FINANSSELSKABET AF 13/6-1996 A/S (CVR 15801743) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.1992 | 21.05.2001 |
HØJBJERG & PEDERSEN ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 15974583) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.02.1992 | 11.06.2001 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NIBECO INVEST ApS (CVR 19996891) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.10.2007 | 28.08.2018 | bestyrelse |
SDR. FELDING HUSE ApS (CVR 39989115) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.2007 | 30.08.2007 | bestyrelse |
HYTOR Tools Solutions A/S (CVR 28850220) | NORMAL | 20.06.2005 | 16.05.2011 | bestyrelsesmedlem |
ADVOKATHUSET EEGHOLM ApS (CVR 19423581) | NORMAL | 01.01.1996 | 21.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
FINANSSELSKABET AF 13/6-1996 A/S (CVR 15801743) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.1992 | 01.01.2001 | bestyrelse |
JOHS. V. JENSENS FOND (CVR 11620205) | NORMAL | 06.10.1986 | 05.07.2011 | suppleant |
FILSKOV BURFABRIK A/S (CVR 67236610) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.05.1983 | 29.07.1992 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
INGER HØJBJERG HOLDING ApS (CVR 32347398) | NORMAL | 20.12.2013 | direktør |
ADVOKATFIRMAET HØJBJERG ApS (CVR 32347479) | NORMAL | 20.12.2013 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
PIANO ApS (CVR 34231370) | UNDER KONKURS | 05.07.2021 | 23.01.2024 | direktør |
SKOVLYST HERNING A/S (CVR 11991084) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 25.09.2018 | 26.02.2019 | direktør |
RH AF 29/9 2003 ApS (CVR 25902882) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.10.2016 | 16.11.2016 | direktør |
Mikus Holding ApS (CVR 27959024) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 28.06.2016 | 09.03.2017 | direktør |
KGK HOLDING ApS (CVR 27192971) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.06.2014 | 25.11.2014 | adm. dir |
SDR. FELDING HUSE ApS (CVR 39989115) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.01.2007 | 30.08.2007 | direktion |
JCK BYG- OG SIKKERHEDSUDSTYR ApS (CVR 19518582) | OPLØST EFTER KONKURS | 29.08.2006 | 03.01.2007 | direktion |
ADVOKATHUSET EEGHOLM ApS (CVR 19423581) | NORMAL | 01.01.1996 | 01.07.1997 | direktør |
HØJBJERG & PEDERSEN ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 15974583) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.02.1992 | 01.01.2001 | direktion |
FINANSSELSKABET AF 13/6-1996 A/S (CVR 15801743) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.1992 | 01.01.2001 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Inger Højbjerg Christensen | 7,41 % | 7,41 % | 14,81 % | 14,81 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Inger Højbjerg Christensen (antal: 29) | 5 | 5 | 9 | 10 |
Pct. | 17 % | 17 % | 31 % | 34 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Inger Højbjerg Christensen (antal: 38) | 7 | 12 | 12 | 7 |
Pct. | 18 % | 32 % | 32 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
LIND BLIKKENSLAGERFORRETNING ApS (CVR 75130317) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1999-06-07 | 1999-11-09 | likvidator |
M.S. BYG ApS (CVR 15998679) | OPLØST EFTER KONKURS | 2002-11-30 | 2004-05-11 | likvidator |
VESTJYSK EDB CENTER ApS (CVR 25472292) | OPLØST EFTER KONKURS | 2021-10-13 | 2021-12-30 | likvidator |