Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Kokchendorff ApS (CVR 17083279) | NORMAL | 12.01.1993 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
BJERG ANDERSEN REVISION A/S (CVR 16917044) | TVANGSOPLØST | 14.01.1993 | 18.05.1998 |
CUT & PASTE PRODUCTIONS ApS (CVR 17974483) | TVANGSOPLØST | 10.07.1994 | 15.12.1998 |
DANSK KAPITAL FINANS A/S (CVR 16319031) | TVANGSOPLØST | 27.07.1992 | 15.12.1998 |
FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 1993 (CVR 16917095) | TVANGSOPLØST | 12.01.1993 | 18.05.1998 |
GEMINI ApS (CVR 17083805) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.01.1993 | 22.06.2011 |
HANSEN & ANDERSEN ApS (CVR 17083783) | TVANGSOPLØST | 12.01.1993 | 15.12.1998 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FZ INVESTMENTS A/S (CVR 33949839) | NORMAL | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
APPLIED TECHNOLOGIES A/S (CVR 34621802) | NORMAL | 21.05.2018 | 05.08.2021 | bestyrelsesmedlem |
INSTITUTE OF LEADERSHIP DYNAMICS A/S (CVR 26595738) | NORMAL | 25.05.2016 | 12.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
School of Expeditionary Leadership A/S (CVR 27973345) | NORMAL | 30.12.2013 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
ECEA ApS (CVR 26379083) | NORMAL | 09.05.2005 | 30.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S (CVR 25733266) | NORMAL | 03.08.2004 | 15.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
BJERG ANDERSEN REVISION A/S (CVR 16917044) | TVANGSOPLØST | 14.01.1993 | 18.09.1997 | bestyrelse |
FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 1993 (CVR 16917095) | TVANGSOPLØST | 12.01.1993 | 18.09.1997 | bestyrelse |
DANSK KAPITAL FINANS A/S (CVR 16319031) | TVANGSOPLØST | 27.07.1992 | 19.09.1997 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HOLM & BJERG KONSULT ApS (CVR 26327199) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.12.2002 | 13.08.2004 | adm. dir |
HOLM & BJERG KONSULT ApS (CVR 26327199) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.12.2001 | 22.01.2002 | direktion |
STORIES COMMUNICATION - KUNSTEN AT KOMMUNIKERE ApS (CVR 25648609) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2001 | 27.05.2008 | adm. dir |
COCO BAR INVEST ApS (CVR 20845546) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.2001 | 20.06.2005 | adm. dir |
TECHNOLOGY OUTSOURCING SYSTEMS A/S (CVR 25733266) | NORMAL | 08.01.2001 | 01.11.2001 | direktør |
ANDERSEN INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING ApS (CVR 25733061) | NORMAL | 04.01.2001 | 03.09.2002 | direktør |
E-HUS.COM ApS (CVR 21607908) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.12.1999 | 26.04.2004 | direktion |
VAN NESS ApS (CVR 24229300) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.11.1999 | 03.05.2004 | direktion |
COCO BAR INVEST ApS (CVR 20845546) | OPLØST EFTER KONKURS | 09.01.1999 | 21.07.2000 | direktør |
CUT & PASTE PRODUCTIONS ApS (CVR 17974483) | TVANGSOPLØST | 10.07.1994 | 18.09.1997 | direktion |
BJERG ANDERSEN REVISION A/S (CVR 16917044) | TVANGSOPLØST | 14.01.1993 | 18.09.1997 | direktion |
HANSEN & ANDERSEN ApS (CVR 17083783) | TVANGSOPLØST | 12.01.1993 | 18.09.1997 | direktion |
GEMINI ApS (CVR 17083805) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.01.1993 | 04.07.1994 | direktion |
FINANSIERINGSAKTIESELSKABET AF 1993 (CVR 16917095) | TVANGSOPLØST | 12.01.1993 | 02.05.1994 | direktion |
Kokchendorff ApS (CVR 17083279) | NORMAL | 12.01.1993 | 07.02.1994 | direktør |
DANSK KAPITAL FINANS A/S (CVR 16319031) | TVANGSOPLØST | 27.07.1992 | 19.09.1997 | direktion |
REVI-X ApS (CVR 14140697) | TVANGSOPLØST | 09.05.1990 | 06.05.1994 | direktion |
HERCULES INVEST A/S (CVR 68290619) | TVANGSOPLØST | 20.04.1982 | 14.10.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Bjerg Andersen | 14,29 % | 28,57 % | 33,33 % | 57,14 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Michael Bjerg Andersen (antal: 21) | 8 | 12 | 1 | 0 |
Pct. | 38 % | 57 % | 5 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Bjerg Andersen (antal: 34) | 9 | 18 | 0 | 7 |
Pct. | 26 % | 53 % | 0 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |