Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Olver Antique and Classic ApS (CVR 34456658) | NORMAL | 09.03.2012 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
C.O. OLVER A/S (CVR 11470807) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1987 | 21.12.2021 |
Virk/Person | Dato |
---|---|
I/S Brandholmsparken (CVR 43276492) | 20.05.2022 |
I/S Ejendomsfællesskabet Skotgården (CVR 44642077) | 01.01.2024 |
I/S Ejendomsfællesskabet Tvilbo (CVR 44642034) | 01.01.2024 |
I/S Matr. nr. 4 ok Hvidovre (CVR 44641917) | 01.01.2024 |
Ibstrupparken III I/S (CVR 44642425) | 01.01.2024 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' (CVR 64042319) | NORMAL | 23.05.2018 | formand |
VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 13214913) | NORMAL | 07.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
A/S SINUS CODANUS (CVR 78251611) | NORMAL | 29.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GENTOFTE PARKGAARD' (CVR 64042319) | NORMAL | 16.05.2013 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
VENSKABSBYERNES EJENDOMSAKTIESELSKAB (CVR 13214913) | NORMAL | 17.01.2000 | 13.02.2001 | bestyrelsesmedlem |
C.O. OLVER A/S (CVR 11470807) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1987 | 15.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Olver Antique and Classic ApS (CVR 34456658) | NORMAL | 09.03.2012 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
HSO-EL ApS (CVR 31860938) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2009 | 21.12.2010 | direktion |
C.O. OLVER A/S (CVR 11470807) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1987 | 15.09.2021 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carsten Olver | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carsten Olver (antal: 12) | 5 | 0 | 2 | 5 |
Pct. | 42 % | 0 % | 17 % | 42 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carsten Olver (antal: 19) | 6 | 3 | 8 | 2 |
Pct. | 32 % | 16 % | 42 % | 11 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |