Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (CVR 21046930) | NORMAL | 10.08.1998 |
JUUL HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 19326535) | NORMAL | 01.04.1996 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
O.B.K. HOLDING, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB UNDER STIFTELSE (CVR 10137519) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.2003 | 19.09.2003 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
LIND SLAGTER A/S (CVR 16521833) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.12.2009 | 15.11.2011 | formand |
VIBO MASKINER A/S (CVR 14209875) | OPLØST EFTER FUSION | 18.12.2008 | 13.04.2010 | bestyrelse |
VISTISEN & LUNDE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB 2008 (CVR 29227632) | OPLØST EFTER FUSION | 06.01.2006 | 16.03.2009 | bestyrelse |
O.B.K. HOLDING, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB UNDER STIFTELSE (CVR 10137519) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.2003 | 19.09.2003 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (CVR 21046930) | NORMAL | 10.08.1998 | 10.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
JUUL HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 19326535) | NORMAL | 01.04.1996 | 28.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
GARTNERIET RØNBÆK A/S (CVR 14925937) | NORMAL | 01.03.1991 | 17.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
VLN AF 1.4. 1996 A/S (CVR 10360684) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.08.1986 | 03.07.2018 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BL HANDEL OG INVEST ApS (CVR 27355455) | NORMAL | 19.09.2003 | 28.12.2017 | direktør |
O.B.K. HOLDING, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB UNDER STIFTELSE (CVR 10137519) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.2003 | 19.09.2003 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (CVR 21046930) | NORMAL | 10.08.1998 | 10.12.2008 | direktør |
JUUL HOLDINGSELSKAB ApS (CVR 19326535) | NORMAL | 01.04.1996 | 28.06.2000 | direktør |
VLN AF 1.4. 1996 A/S (CVR 10360684) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 15.08.1986 | 28.12.2017 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Børge Lunde Nielsen | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % | 11,11 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Børge Lunde Nielsen (antal: 35) | 5 | 10 | 20 | 0 |
Pct. | 14 % | 29 % | 57 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Børge Lunde Nielsen (antal: 44) | 8 | 5 | 2 | 29 |
Pct. | 18 % | 11 % | 5 % | 66 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
K.V.O. ApS (CVR 71083519) | OPLØST EFTER KONKURS | 1982-03-20 | 1991-06-27 | revision |
UNICOM V A/S (CVR 87192717) | OPLØST EFTER KONKURS | 1979-08-20 | 1991-10-08 | revision |
EJENDOMSSELSKABET HMS ApS (CVR 20190973) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1997-07-30 | 1999-08-31 | revision |
K.V.E.I. AF 1/10 2003 A/S (CVR 13894272) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-01-01 | 2007-01-09 | revision |
MIDTJYDSK ELEVATORTEKNIK ApS (CVR 15944994) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1992-02-01 | 1999-08-18 | revision |
EJENDOMSSELSKABET HERNING ØSTERPORT ApS (CVR 24093212) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-11-15 | 1992-01-24 | revision |
HANDELSFIRMAET AF 28.6.1991 ApS (CVR 49414811) | OPLØST EFTER KONKURS | 1974-06-19 | 1988-03-29 | revision |
EJENDOMSSELSKABET BORK HAVN ApS (CVR 70342219) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1982-12-22 | 2001-09-10 | revision |
P.T. AF 6/1 1988 ApS (CVR 81196311) | OPLØST EFTER FUSION | 1977-06-09 | 1988-01-27 | revision |
KDN AF 1.7. 2001 ApS (CVR 81938814) | NORMAL | 1977-06-10 | 1992-08-25 | revision |
EKR-EJENDOMME A/S (CVR 16126179) | OPLØST EFTER KONKURS | 1981-08-17 | 1988-04-28 | revision |
LÆGERNES HUS GRÅSTEN ApS (CVR 56431012) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-06-14 | 1989-03-22 | revision |
HODSAGER AKTIVITETSSELSKAB ApS (CVR 77103511) | TVANGSOPLØST | 1984-12-10 | 1992-05-14 | revision |
GLACO THERMORUDEFABRIK ApS (CVR 59625519) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1976-12-29 | 1988-08-22 | revision |
KNUD LINNEBERG JENSEN ApS (CVR 80131518) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-01-10 | 1987-10-05 | revision |
DECEMBRIA 1977 ApS (CVR 82663215) | TVANGSOPLØST | 1977-12-01 | 1989-09-07 | revision |
MIKRINA KONTRAKTFINANSERING ApS (CVR 87241513) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-03-08 | 1989-08-27 | revision |
B.U. AF 1.12.1992 ApS (CVR 87531414) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1978-05-26 | 1991-09-17 | revision |
ANPARTSSELSKABET S.Å.C. AF 16.4. 1980 (CVR 87241416) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-03-08 | 1987-09-16 | revision |
J.O.B. AF 01.11.1987 ApS (CVR 86772116) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1979-08-28 | 1988-04-28 | revision |
KIBÆK CITY ApS (CVR 89446317) | OPLØST EFTER FUSION | 1980-02-28 | 1997-03-19 | revision |
PALÆ KONDITORIET, HERNING ApS (CVR 67736613) | OPLØST EFTER KONKURS | 1982-02-10 | 1988-03-21 | revision |
ApS KSCI NR. 1 (CVR 41125918) | TVANGSOPLØST | 1975-07-28 | 1989-05-11 | revision |
HERNING FORCHROMNINGSANSTALT ApS (CVR 48985017) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1974-06-21 | 1990-04-03 | revision |
ApS EIBI KJOLER OG MODESTRIK, HERNING (CVR 38752413) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1975-12-29 | 1987-10-27 | revision |
R. DESIGN ApS (CVR 78970219) | OPLØST EFTER KONKURS | 1985-09-02 | 1990-01-30 | revision |