Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SOMMER'S FOND (CVR 11632998) | NORMAL | 26.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
E. SOMMER NÆRUM-EJENDOMME A/S (CVR 29223742) | NORMAL | 21.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
E. SOMMER TÅSTRUP-EJENDOM A/S (CVR 29223750) | NORMAL | 21.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Copenhagen Care Brands ApS (CVR 32312144) | NORMAL | 06.07.2019 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Copenhagen Care Brands ApS (CVR 32312144) | NORMAL | 01.03.2017 | 05.07.2019 | formand |
Copenhagen Care Brands ApS (CVR 32312144) | NORMAL | 20.05.2016 | 28.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Grooman Nordic ApS (CVR 37654809) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.05.2016 | 31.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
SOMMER'S FOND (CVR 11632998) | NORMAL | 16.10.1996 | 25.12.2015 | suppleant |
VOLVO TRUCK CENTER KØBENHAVN A/S (CVR 23354411) | OPLØST EFTER FUSION | 20.05.1995 | 07.10.2003 | bestyrelse |
SOMMER HOLDING A/S (CVR 89565413) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.10.1979 | 02.06.1995 | bestyrelsesmedlem |
E. SOMMER A/S (CVR 23136317) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.04.1960 | 21.12.2005 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
E. SOMMER TÅSTRUP-EJENDOM A/S (CVR 29223750) | NORMAL | 21.12.2005 | direktør |
SOMMER HOLDING 2 ApS (CVR 27989659) | NORMAL | 27.09.2004 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ANGLO DANISH PUBLICATIONS ApS (CVR 36031883) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.05.2019 | 05.01.2024 | direktør |
Grooman Holding ApS (CVR 37654140) | NORMAL | 29.04.2016 | 31.05.2019 | direktør |
PREMIER IS DANMARK A/S (CVR 32159265) | OPLØST EFTER FUSION | 02.06.2009 | 29.04.2010 | direktion |
HJEM-IS A/S (CVR 56893717) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.2008 | 01.08.2009 | direktion |
SOMMER HOLDING A/S (CVR 89565413) | OPLØST EFTER SPALTNING | 26.10.1979 | 09.08.2004 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Per Henrik Sommer | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Per Henrik Sommer (antal: 13) | 6 | 0 | 7 | 0 |
Pct. | 46 % | 0 % | 54 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Per Henrik Sommer (antal: 23) | 11 | 7 | 5 | 0 |
Pct. | 48 % | 30 % | 22 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |