Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
MIAN ApS. LANGESKOV (CVR 10845785) | NORMAL | 22.04.1987 |
PHX HOLDING A/S (CVR 24994619) | NORMAL | 12.10.1999 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
AMIH HOLDING ApS (CVR 25282973) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.03.2000 | 17.12.2007 |
Mian Newco ApS (CVR 44150778) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2023 | 31.08.2023 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Exodraft Group A/S (CVR 38726609) | NORMAL | 30.05.2023 | næstformand |
Marianne og Peter Hermansens Fond (CVR 39025876) | NORMAL | 23.11.2020 | formand |
M&P Holding ApS (CVR 39073803) | NORMAL | 23.11.2020 | formand |
PHX HOLDING A/S (CVR 24994619) | NORMAL | 12.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EXODRAFT A/S (CVR 28670265) | NORMAL | 18.05.2021 | 30.05.2023 | næstformand |
PHX INNOVATION ApS (CVR 34626553) | NORMAL | 09.01.2020 | 22.09.2021 | formand |
M&P Holding ApS (CVR 39073803) | NORMAL | 07.11.2017 | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne og Peter Hermansens Fond (CVR 39025876) | NORMAL | 25.08.2017 | 22.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Exodraft Group A/S (CVR 38726609) | NORMAL | 20.06.2017 | 22.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Selektro Group Ejendomme ApS (CVR 37655899) | NORMAL | 02.05.2016 | 14.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
SELEKTRO GROUP A/S (CVR 15180498) | NORMAL | 22.12.2015 | 20.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
SELSKABET AF 06.06.2014 A/S (CVR 35036458) | OPLØST EFTER KONKURS | 05.02.2013 | 18.06.2014 | bestyrelse |
EXHAUSTO A/S (CVR 18683741) | NORMAL | 04.11.2010 | 30.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
EXODRAFT A/S (CVR 28670265) | NORMAL | 06.11.2006 | 17.05.2021 | formand |
EXINT ApS (CVR 40230912) | NORMAL | 04.08.2000 | 01.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
AMIH HOLDING ApS (CVR 25282973) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.03.2000 | 17.12.2007 | bestyrelse |
EXHAUSTO CDT A/S (CVR 18683733) | OPLØST EFTER FUSION | 04.08.1995 | 16.06.1997 | bestyrelse |
TERNING KØKKENET A/S (CVR 18703041) | OPLØST EFTER KONKURS | 22.04.1980 | 30.10.1996 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MIAN Industri ApS (CVR 44271400) | NORMAL | 31.08.2023 | direktør |
MIAN Kapital ApS (CVR 44271397) | NORMAL | 31.08.2023 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET IV 10 ApS (CVR 34690332) | NORMAL | 22.08.2012 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET OV76 ApS (CVR 33953801) | NORMAL | 19.09.2011 | direktør |
PHX HOLDING A/S (CVR 24994619) | NORMAL | 12.10.1999 | direktør |
EXINT ApS (CVR 40230912) | NORMAL | 28.06.1995 | adm. dir |
MIAN ApS. LANGESKOV (CVR 10845785) | NORMAL | 22.04.1987 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Mian Newco ApS (CVR 44150778) | OPLØST EFTER SPALTNING | 29.06.2023 | 31.08.2023 | direktør |
M&P Holding ApS (CVR 39073803) | NORMAL | 07.11.2017 | 23.11.2020 | direktør |
PHX INNOVATION ApS (CVR 34626553) | NORMAL | 09.08.2012 | 09.01.2020 | direktør |
EJENDOMSSELSKABET TB41 ApS (CVR 32779522) | OPLØST EFTER FUSION | 18.02.2010 | 23.11.2020 | direktion |
EXHAUSTO A/S (CVR 18683741) | NORMAL | 09.07.2007 | 01.11.2008 | adm. dir |
EXHAUSTO CDT A/S (CVR 18683733) | OPLØST EFTER FUSION | 04.08.1995 | 16.06.1997 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Hermansen | 3,85 % | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Hermansen (antal: 26) | 18 | 2 | 6 | 0 |
Pct. | 69 % | 8 % | 23 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Hermansen (antal: 55) | 18 | 13 | 20 | 4 |
Pct. | 33 % | 24 % | 36 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |