Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BØG & THORHAUGE FINANS A/S (CVR 14724990) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1990 | 22.10.1993 | bestyrelse |
EJENDOMSAKTIESELSKABET FLENSBURG (CVR 12546874) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1988 | 07.11.1989 | bestyrelse |
ApS LØVVANG-CENTERET LEJE-FINANS/IKF (CVR 87784215) | TVANGSOPLØST | 30.09.1978 | 29.09.1994 | bestyrelse |
BØG OG THORHAUGE A/S (CVR 16577898) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.04.1978 | 02.11.1993 | bestyrelse |
BØG & THORHAUGE HOLDING A/S (CVR 56714715) | OPLØST EFTER KONKURS | 18.03.1958 | 15.10.1993 | bestyrelse |
SØNDERJYLLAND FINANS RIBE A/S (CVR 36508523) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.12.1956 | 21.05.1993 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RI-BRA 1 ApS (CVR 13511942) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.11.1989 | 27.10.1993 | direktion |
RI-BRA 2 ApS (CVR 13511993) | NORMAL | 21.11.1989 | 23.09.1993 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 2499 (CVR 12969902) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1989 | 24.01.1995 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 2504 (CVR 12970188) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.1989 | 24.01.1995 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 2505 (CVR 12970234) | TVANGSOPLØST | 01.04.1989 | 24.01.1995 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 2500 (CVR 12969937) | TVANGSOPLØST | 01.04.1989 | 31.10.1994 | direktion |
EJENDOMSAKTIESELSKABET FLENSBURG (CVR 12546874) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1988 | 16.07.1993 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 1647 (CVR 11975100) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 24.01.1995 | direktion |
ApS SPKR 4 NR. 1646 (CVR 11975097) | TVANGSOPLØST | 01.03.1988 | 31.10.1994 | direktion |
ApS LØVVANG-CENTERET LEJE-FINANS/IKF (CVR 87784215) | TVANGSOPLØST | 30.09.1978 | 21.05.1993 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Hans Ole Bendix Grün | 21,00 % | 28,00 % | 35,00 % | 71,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Hans Ole Bendix Grün (antal: 14) | 1 | 10 | 3 | 0 |
Pct. | 7 % | 71 % | 21 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Hans Ole Bendix Grün (antal: 16) | 6 | 10 | 0 | 0 |
Pct. | 38 % | 63 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |