Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FS EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 33358628) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
FS FINANS III A/S (CVR 32321577) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
FS FINANS IV A/S (CVR 33765843) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
Broinstitut I A/S (CVR 37132659) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
FS Finans V A/S (CVR 38279637) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
Broinstitut II A/S (CVR 39853388) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
FS Finans VI A/S (CVR 39878356) | NORMAL | 02.12.2021 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FS FINANS II A/S (CVR 33959419) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.12.2021 | 23.11.2023 | formand |
FS FINANS I A/S (CVR 34479097) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.12.2021 | 23.11.2023 | formand |
NETS HOLDING A/S (CVR 27225993) | OPLØST EFTER FUSION | 25.04.2013 | 09.07.2014 | suppleant |
DANMARKS NATIONALBANKS PENSIONSKASSE UNDER AFVIKLING (CVR 71971910) | NORMAL | 19.03.2013 | 06.12.2016 | suppleant |
FS FINANS A/S (CVR 31633052) | OPLØST EFTER FUSION | 24.08.2008 | 23.09.2008 | formand |
NETS Denmark A/S (CVR 20016175) | NORMAL | 18.04.2007 | 29.04.2010 | suppleant |
NETS Denmark A/S (CVR 20016175) | NORMAL | 30.06.2003 | 25.04.2005 | suppleant |
NETS HOLDING A/S (CVR 27225993) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2003 | 25.04.2005 | suppleant |
TITAN TEXTILE MACHINES A/S (CVR 21172715) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.07.1997 | 15.09.2001 | formand |
INVESTERINGSSELSKABET AF 4. NOVEMBER 1971 A/S (CVR 34331618) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 04.11.1971 | 15.09.2001 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
FINANSIEL STABILITET (CVR 30515145) | NORMAL | 01.12.2021 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Karsten Biltoft | 0 % | 0 % | 6,25 % | 6,25 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Karsten Biltoft (antal: 16) | 10 | 1 | 5 | 0 |
Pct. | 63 % | 6 % | 31 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Karsten Biltoft (antal: 18) | 17 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 94 % | 6 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |