Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
DANIEL NAKSZYNSKI TRABJERG HOLDING APS (CVR 39008629) | NORMAL | 12.10.2017 |
MALOU NAKSZYNSKI TRABJERG HOLDING APS (CVR 39008564) | NORMAL | 12.10.2017 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Bodotex 2019 ApS (CVR 41045299) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2019 | 04.04.2022 |
Nakszynski Holding ApS (CVR 41924039) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.12.2020 | 31.12.2021 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Balance Bolig 1 ApS (CVR 42537136) | NORMAL | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
GROSSERER JENS LINDE'S FAMILIEFOND (CVR 11629806) | NORMAL | 19.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
MALOU NAKSZYNSKI TRABJERG HOLDING APS (CVR 39008564) | NORMAL | 12.10.2017 | formand |
DANIEL NAKSZYNSKI TRABJERG HOLDING APS (CVR 39008629) | NORMAL | 12.10.2017 | formand |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 16.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANMARKSVEJ 2 ApS (CVR 32271235) | OPLØST EFTER FUSION | 09.02.2022 | 04.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
BODOTEX COMPOSITE ApS (CVR 27774083) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2018 | 20.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bodotex Invest ApS (CVR 39020718) | OPLØST EFTER FUSION | 18.10.2017 | 04.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
RU Bakketoften, Slagelse ApS (CVR 38451839) | NORMAL | 28.02.2017 | 21.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
BODOTEX COMPOSITE ApS (CVR 27774083) | OPLØST EFTER FUSION | 18.05.2009 | 20.11.2012 | bestyrelse |
DEI 0108 ApS (CVR 31420709) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.05.2008 | 19.03.2015 | bestyrelse |
DUBAI ESTATE INVEST ApS (CVR 30921291) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.10.2007 | 10.01.2020 | bestyrelse |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 16.06.2005 | 04.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 31.05.2002 | 10.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 07.09.1998 | 27.10.1998 | formand |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 07.09.1998 | 27.10.1998 | formand |
SYDTEX, TEXTILFARVERI ApS (CVR 13526583) | OPLØST EFTER KONKURS | 06.11.1985 | 09.12.1988 | bestyrelse |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 14.04.1975 | 05.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 30.11.1970 | 05.05.1992 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Bodotex Technology ApS (CVR 44536773) | NORMAL | 03.01.2024 | direktør |
Petra Trabjerg 2023 ApS (CVR 44470969) | NORMAL | 27.11.2023 | direktør |
Petra Trabjerg Holding ApS (CVR 42972649) | NORMAL | 31.12.2021 | direktør |
Nakszynski Group ApS (CVR 53605915) | NORMAL | 01.07.1992 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GBGG Holding ApS (CVR 41133473) | OPLØST EFTER FUSION | 26.02.2021 | 04.04.2022 | direktør |
Nakszynski Holding ApS (CVR 41924039) | OPLØST EFTER SPALTNING | 07.12.2020 | 31.12.2021 | direktør |
Bodotex 2019 ApS (CVR 41045299) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.2019 | 04.04.2022 | direktør |
Bodotex Invest ApS (CVR 39020718) | OPLØST EFTER FUSION | 18.10.2017 | 04.04.2022 | direktør |
DEI 0208 ApS (CVR 31421136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.05.2012 | 19.03.2015 | direktion |
BODOTEX INDUSTRY GROUP ApS (CVR 33351895) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.11.2010 | 07.04.2015 | direktion |
DEI 0108 ApS (CVR 31420709) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.05.2008 | 19.03.2015 | direktion |
DUBAI ESTATE INVEST ApS (CVR 30921291) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.10.2007 | 10.01.2020 | direktion |
CALIBRA INVEST ApS (CVR 29011672) | NORMAL | 29.09.2005 | 01.05.2022 | direktør |
BODOTEX COMPOSITE ApS (CVR 27774083) | OPLØST EFTER FUSION | 07.06.2004 | 20.08.2018 | direktion |
BODOTEX INTERNATIONAL A/S (CVR 36651814) | NORMAL | 01.07.1992 | 01.04.2024 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Petra-Ulrike Trabjerg | 0 % | 0 % | 0 % | 3,85 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Petra-Ulrike Trabjerg (antal: 26) | 13 | 1 | 12 | 0 |
Pct. | 50 % | 4 % | 46 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Petra-Ulrike Trabjerg (antal: 59) | 19 | 15 | 21 | 4 |
Pct. | 32 % | 25 % | 36 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |