Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ROYAL CONSUL INTERNATIONAL ApS (CVR 81031428) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.11.2020 | 03.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
ROYAL CONSUL ApS (CVR 33868340) | NORMAL | 11.12.2012 | 15.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
SGR A/S (CVR 32830315) | OPLØST EFTER KONKURS | 23.03.2010 | 16.08.2012 | bestyrelse |
ROYAL CONSUL INTERNATIONAL ApS (CVR 81031428) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.2008 | 11.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
ROYAL CONSUL EUROPE A/S (CVR 29324239) | OPLØST EFTER FUSION | 06.05.2008 | 25.11.2009 | formand |
ROYAL SUN A/S (CVR 12910673) | OPLØST EFTER FUSION | 25.03.2006 | 23.01.2009 | bestyrelse |
ROYAL INVEST HOLDING ApS (CVR 29183597) | OPLØST EFTER SPALTNING | 24.11.2005 | 03.02.2006 | bestyrelse |
AB AKTIEINVEST A/S (CVR 19319342) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.11.2002 | 30.06.2004 | bestyrelse |
CONSOL ApS (CVR 11883982) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2002 | 18.08.2006 | bestyrelse |
CONSOL SOLCENTER NYKØBING MORS ApS (CVR 20225939) | OPLØST EFTER FUSION | 18.04.2002 | 18.08.2006 | formand |
AB AKTIEINVEST A/S (CVR 19319342) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 30.03.1999 | 02.12.2010 | bestyrelse |
ANSGAR MATHIASSEN ApS (CVR 20137274) | OPLØST EFTER FUSION | 20.06.1997 | 18.08.2006 | næstformand |
CONSUL HELSESOL A/S (CVR 37917214) | OPLØST EFTER FUSION | 21.11.1996 | 23.01.2009 | bestyrelse |
MAHASKO ApS (CVR 16679739) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 21.12.1995 | 26.11.2006 | bestyrelse |
ROYAL SUN A/S (CVR 12910673) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1989 | 06.04.2001 | bestyrelse |
CSD A/S (CVR 87078116) | OPLØST EFTER KONKURS | 26.06.1979 | 04.02.2014 | bestyrelse |
ROYAL CONSUL INTERNATIONAL ApS (CVR 81031428) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.04.1977 | 11.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
CONSUL HELSE OG SOLCENTER ApS (CVR 35522212) | OPLØST EFTER FUSION | 20.12.1971 | 05.03.2001 | bestyrelse |
ROYAL CONSUL A/S (CVR 34002118) | OPLØST EFTER FUSION | 27.02.1963 | 23.01.2009 | bestyrelse |
SATI LEASING A/S (CVR 62566418) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.10.1955 | 23.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
OVE CHRISTENSEN & SØN A/S (CVR 45606317) | TVANGSOPLØST | 14.12.1938 | 23.04.1993 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
ANSGAR MATHIASSEN HOLDING ApS (CVR 29387265) | NORMAL | 19.12.2019 | direktør |
LISE MATHIASSEN HOLDING ApS (CVR 29387338) | NORMAL | 03.12.2019 | direktør |
ANNE MATHIASSEN HOLDING ApS (CVR 29387303) | NORMAL | 03.02.2006 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ROYAL CONSUL INTERNATIONAL ApS (CVR 81031428) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.12.2019 | 03.11.2023 | direktør |
ROYAL CONSUL INTERNATIONAL ApS (CVR 81031428) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.2008 | 25.06.2009 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Anne Mathiassen | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 15,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Anne Mathiassen (antal: 20) | 4 | 3 | 12 | 1 |
Pct. | 20 % | 15 % | 60 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anne Mathiassen (antal: 29) | 21 | 5 | 3 | 0 |
Pct. | 72 % | 17 % | 10 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |