Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TIDSSKRIFTET FINANSNYT A/S (CVR 26606837) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2007 | 03.12.2007 | bestyrelse |
SKANDIABANKEN A/S (CVR 27446515) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2007 | 03.12.2007 | bestyrelse |
PRIVESTOR FONDSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 13836884) | OPLØST EFTER FUSION | 30.08.2007 | 03.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
TYSK EJENDOMSSELSKAB A/S (CVR 29795401) | NORMAL | 12.12.2006 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |
INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST (CVR 25709675) | NORMAL | 30.04.2002 | 30.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
FMCO FONDEN (CVR 30845218) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.04.2001 | 29.04.2003 | bestyrelse |
FINANSIERINGSSELSKABET AF 14/10 2010 A/S (CVR 25985028) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.02.2001 | 16.03.2009 | bestyrelse |
EKK HOLDING A/S (CVR 79271810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 07.09.2000 | 28.08.2007 | formand |
GUDME RAASCHOU ASSET MANAGEMENT HOLDING A/S (CVR 20050896) | OPLØST EFTER FUSION | 29.07.1997 | 30.09.1999 | bestyrelse |
GR HOLDING 2009 A/S (CVR 10423570) | NORMAL | 28.10.1996 | 28.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
GUDME RAASCHOU EFTERFINANSIERING A/S (CVR 14667547) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 08.12.1992 | 31.08.1998 | bestyrelse |
GUDME RAASCHOU BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 10555434) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.1986 | 10.08.1994 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GR HOLDING 2009 A/S (CVR 10423570) | NORMAL | 28.10.1996 | 26.07.1999 | direktør |
KISTRAN ApS (CVR 16267384) | NORMAL | 01.08.1992 | 11.10.2018 | direktør |
GUDME RAASCHOU BØRSMÆGLERSELSKAB A/S (CVR 10555434) | OPLØST EFTER FUSION | 06.11.1986 | 10.08.1994 | direktion |
EKK HOLDING A/S (CVR 79271810) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 29.10.1985 | 07.09.2000 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud Jørgen Strange | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Knud Jørgen Strange (antal: 13) | 4 | 0 | 9 | 0 |
Pct. | 31 % | 0 % | 69 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud Jørgen Strange (antal: 16) | 12 | 4 | 0 | 0 |
Pct. | 75 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |