Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
ARVID NILSSON IMPORT A/S (CVR 12559194) | OPLØST EFTER FUSION | 12.10.1988 | 10.05.1993 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
UNIBOLT A/S (CVR 43242318) | NORMAL | 24.02.1997 | 16.04.1998 | formand |
ARVID NILSSON DANMARK A/S (CVR 15686774) | OPLØST EFTER FUSION | 28.09.1992 | 06.03.1998 | formand |
BOSKIN INTERNATIONAL A/S (CVR 15883340) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1992 | 29.09.1995 | bestyrelse |
INDUSTRILINK A/S (CVR 14556176) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.01.1990 | 17.05.1991 | bestyrelse |
ARVID NILSSON IMPORT A/S (CVR 12559194) | OPLØST EFTER FUSION | 12.10.1988 | 10.05.1993 | bestyrelse |
ARVID NILSSONS FOND (CVR 11638392) | NORMAL | 29.03.1988 | 15.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
ARVID NILSSON GLOSTRUP A/S (CVR 81897816) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.1983 | 29.09.1995 | bestyrelse |
OPAN A/S (CVR 66165213) | OPLØST EFTER FUSION | 10.11.1982 | 07.05.1990 | bestyrelse |
ARVID NILSSON TRADING ApS (CVR 62130717) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.07.1980 | 29.09.1995 | bestyrelse |
A/S SKANDINAVISK BOLTEVARELAGER I AALBORG (CVR 66271315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.06.1980 | 06.03.1998 | bestyrelse |
SSAB DIRECT SALES A/S (CVR 84692514) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.1978 | 20.04.1988 | bestyrelse |
BOSKIN A/S (CVR 46042050) | OPLØST EFTER FUSION | 12.11.1971 | 07.05.1990 | bestyrelse |
WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (CVR 59654314) | NORMAL | 23.07.1948 | 04.03.1998 | bestyrelsesmedlem |
CHR. HANSEN HOLDING A/S (CVR 61069518) | OPLØST EFTER FUSION | 23.06.1917 | 13.12.2001 | næstformand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ARVID NILSSON DANMARK A/S (CVR 15686774) | OPLØST EFTER FUSION | 28.09.1992 | 03.11.1995 | adm. dir |
BOSKIN INTERNATIONAL A/S (CVR 15883340) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1992 | 29.09.1995 | adm. dir |
ARVID NILSSON GLOSTRUP A/S (CVR 81897816) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 27.09.1983 | 29.09.1995 | adm. dir |
ARVID NILSSON TRADING ApS (CVR 62130717) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.07.1980 | 29.09.1995 | adm. dir |
A/S SKANDINAVISK BOLTEVARELAGER I AALBORG (CVR 66271315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 19.06.1980 | 06.03.1998 | adm. dir |
WÜRTH INDUSTRI DANMARK A/S (CVR 59654314) | NORMAL | 23.07.1948 | 06.10.1997 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Jørgen Nordin | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Erik Jørgen Nordin (antal: 14) | 3 | 0 | 11 | 0 |
Pct. | 21 % | 0 % | 79 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Jørgen Nordin (antal: 21) | 14 | 6 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 29 % | 0 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |