Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
FOQUS MANAGEMENT ApS (CVR 19220133) | NORMAL | 23.01.1996 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
FJ MANAGEMENT CONSULTING A/S (CVR 19400190) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.05.1996 | 25.12.2004 |
SCANDINAVIAN RESOURCE DEVELOPMENT ApS (CVR 10205077) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.04.1986 | 07.02.2006 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
COGNITIVE LEARN CENTER A/S (CVR 32146120) | NORMAL | 05.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Zeal Community ApS (CVR 41807644) | NORMAL | 30.09.2022 | 01.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
ANPARTSSELSKABET AF 7. OKTOBER 2011 (CVR 33965826) | TVANGSOPLØST | 07.10.2011 | 20.05.2013 | bestyrelse |
PEOPLE LEARN A/S (CVR 19527980) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 10.09.2009 | 27.08.2010 | bestyrelse |
Selskabet af 16/10 2018 A/S (CVR 31750733) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.2008 | 10.11.2010 | bestyrelse |
Effective People A/S (CVR 27132154) | NORMAL | 23.04.2003 | 22.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
EFFECTIVE HOLDING A/S (CVR 10130360) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2003 | 16.12.2010 | bestyrelse |
PROGRESSOR.COM A/S (CVR 26118832) | OPLØST EFTER FUSION | 07.11.2001 | 11.08.2014 | bestyrelse |
INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS A/S (CVR 25253744) | OPLØST EFTER KONKURS | 04.09.2000 | 22.06.2001 | bestyrelse |
GENIUS PERIODENTAL A/S (CVR 73616417) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.03.2000 | 27.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Banqsoft Denmark A/S (CVR 25264800) | NORMAL | 20.03.2000 | 05.07.2006 | formand |
EFQ Holding ApS (CVR 10016320) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.02.2000 | 05.07.2006 | formand |
K/S EJENDOMSSELSKABET HAMMERBAKKEN 8B (CVR 17068148) | SLETTET | 30.10.1998 | 01.04.2003 | bestyrelse |
FIRST CHOICE DENMARK ApS (CVR 20653876) | TVANGSOPLØST | 20.05.1998 | 18.06.1999 | bestyrelse |
HØRSHOLM HAVEBRUGSCENTER A/S (CVR 10646693) | TVANGSOPLØST | 09.12.1997 | 05.02.2007 | bestyrelse |
FJ MANAGEMENT CONSULTING A/S (CVR 19400190) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.05.1996 | 29.03.2004 | bestyrelse |
FOQUS MANAGEMENT ApS (CVR 19220133) | NORMAL | 23.01.1996 | 30.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
FRONTLINE MANAGEMENT A/S (CVR 17357301) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.09.1993 | 30.10.1980 | bestyrelse |
INSTITUTTET FOR QUALITY MANAGEMENTA/S (CVR 16919470) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.03.1993 | 29.03.2004 | bestyrelse |
CULTIVATOR A/S (CVR 12047606) | NORMAL | 01.03.1988 | 19.11.1998 | bestyrelsesmedlem |
CULTIVATOR RECRUITING A/S (CVR 10478308) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.10.1986 | 19.11.1998 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 15.OKTOBER 1990 (CVR 77357815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1985 | 06.01.2006 | bestyrelse |
FRANK JOHANSEN HOLDING ApS (CVR 77212116) | NORMAL | 15.02.1985 | 24.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
TOLICO A/S (CVR 76486115) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.12.1984 | 14.05.1993 | bestyrelse |
FRANK JOHANSEN AF 1991 ApS (CVR 71421228) | NORMAL | 28.12.1982 | 15.08.1991 | bestyrelsesmedlem |
REDERIAKTIESELSKABET AF 30/12 1993 (CVR 22308912) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1922 | 17.05.1994 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
SELSKABET TIL SKABELSE AF STORE ROBERT ApS (CVR 15095172) | NORMAL | 13.12.2017 | direktør |
FRANK JOHANSEN HOLDING ApS (CVR 77212116) | NORMAL | 15.02.1985 | direktør |
FRANK JOHANSEN AF 1991 ApS (CVR 71421228) | NORMAL | 28.12.1982 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Zeal Community Group ApS (CVR 41807563) | NORMAL | 01.03.2021 | 01.07.2024 | direktør |
Zeal Community ApS (CVR 41807644) | NORMAL | 01.03.2021 | 30.09.2022 | adm. dir |
EFFECTIVE HOLDING A/S (CVR 10130360) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 23.01.2003 | 16.12.2010 | direktion |
PROGRESSOR.COM A/S (CVR 26118832) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.2002 | 11.08.2014 | direktion |
FIRST CHOICE DENMARK ApS (CVR 20653876) | TVANGSOPLØST | 20.05.1998 | 26.05.1998 | direktion |
SELSKABET TIL SKABELSE AF STORE ROBERT ApS (CVR 15095172) | NORMAL | 01.02.1991 | 10.12.2017 | direktør |
CULTIVATOR A/S (CVR 12047606) | NORMAL | 01.03.1988 | 14.08.1997 | direktør |
FRANK JOHANSEN INVEST ApS (CVR 10245583) | TVANGSOPLØST | 01.05.1986 | 09.10.1990 | direktion |
SCANDINAVIAN RESOURCE DEVELOPMENT ApS (CVR 10205077) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.04.1986 | 07.02.2006 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 15.OKTOBER 1990 (CVR 77357815) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1985 | 06.01.2006 | direktion |
REDERIAKTIESELSKABET AF 30/12 1993 (CVR 22308912) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.11.1922 | 17.05.1994 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Knud Johansen | 0 % | 12,50 % | 12,50 % | 28,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frank Knud Johansen (antal: 32) | 10 | 9 | 11 | 2 |
Pct. | 31 % | 28 % | 34 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Knud Johansen (antal: 48) | 26 | 14 | 5 | 3 |
Pct. | 54 % | 29 % | 10 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |