Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
TIVOLI FRIHEDEN A/S (CVR 12503997) | NORMAL | 01.10.1988 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SPILLEHALLEN.DK ApS (CVR 32280978) | NORMAL | 05.01.2011 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
GAMING FINANS ApS (CVR 25799097) | NORMAL | 30.08.2010 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
COMPUGAME-DAE A/S (CVR 19370844) | NORMAL | 04.06.2010 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
DANSK AUTOMAT EXPERT HOLDING ApS (CVR 32841198) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2010 | 28.02.2018 | bestyrelse |
AUTOMAT FABRIKKERNE A/S (CVR 32841422) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.2010 | 24.06.2016 | bestyrelse |
GAMING A/S (CVR 32841333) | NORMAL | 01.04.2010 | 24.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
SPILLEAUTOMAT.DK A/S (CVR 32097561) | OPLØST EFTER FUSION | 04.05.2009 | 10.08.2012 | bestyrelse |
ELITE GAMING A/S (CVR 20155892) | NORMAL | 26.04.2002 | 09.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
DAE FINANS A/S (CVR 25166663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 15.06.2001 | 23.04.2008 | bestyrelse |
AUTOMAT PARTNER A/S (CVR 19684997) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.1998 | 26.04.2002 | formand |
CONFETTI GAMES ApS (CVR 56911618) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1997 | 09.05.2000 | bestyrelse |
CASH COIN ApS (CVR 18783185) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.08.1995 | 20.10.2000 | bestyrelse |
DANSK AUTOMAT EXPERT A/S (CVR 12504004) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1988 | 17.08.2011 | bestyrelse |
DAE HOLDING A/S (CVR 81423113) | OPLØST EFTER SPALTNING | 01.03.1982 | 12.02.2008 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
BESSER STAKLADE ApS (CVR 30835166) | NORMAL | 02.10.2012 | direktør |
KIM ELGAARD FINANS ApS (CVR 31416116) | NORMAL | 23.04.2008 | direktør |
KIM ELGAARD HOLDING ApS (CVR 31274729) | NORMAL | 12.02.2008 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DANSK AUTOMAT EXPERT HOLDING ApS (CVR 32841198) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2010 | 28.02.2018 | direktion |
DAE LEASING ApS (CVR 28153120) | OPLØST EFTER FUSION | 24.09.2004 | 10.10.2006 | adm. dir |
TIVOLI FRIHEDEN A/S (CVR 12503997) | NORMAL | 19.12.2003 | 02.01.2004 | direktør |
05 AUTOMATER ApS (CVR 71187616) | OPLØST EFTER FUSION | 15.09.2001 | 26.04.2002 | direktion |
LINCO AUTOMAT SERVICE ApS (CVR 10431972) | OPLØST EFTER FUSION | 15.06.2001 | 26.04.2002 | direktion |
TIVOLI FRIHEDEN A/S (CVR 12503997) | NORMAL | 03.02.2000 | 19.12.2003 | direktør |
DAE FINANS A/S (CVR 25166663) | OPLØST EFTER SPALTNING | 19.11.1999 | 23.04.2008 | direktion |
ELITE GAMING A/S (CVR 20155892) | NORMAL | 02.06.1999 | 01.06.2004 | adm. dir |
CASH COIN ApS (CVR 18783185) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.09.1998 | 29.09.1998 | direktion |
AUTOMAT BUREAUET ApS (CVR 19792986) | OPLØST EFTER FUSION | 01.04.1998 | 09.05.2000 | direktion |
CONFETTI GAMES ApS (CVR 56911618) | OPLØST EFTER FUSION | 30.09.1997 | 09.05.2000 | direktion |
AUTOMAT PARTNER A/S (CVR 19684997) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1997 | 04.07.1998 | direktion |
PBH NR. 22.883 ApS (CVR 18738791) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.1995 | 01.11.1998 | direktion |
DANSK AUTOMAT EXPERT A/S (CVR 12504004) | OPLØST EFTER FUSION | 01.10.1988 | 02.02.2006 | direktion |
DANSK KLUB SERVICE ApS (CVR 12377541) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.1988 | 10.10.2006 | direktion |
ASX 259 ApS (CVR 43244019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1975 | 12.12.1988 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Elgaard Jensen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Kim Elgaard Jensen (antal: 25) | 9 | 0 | 16 | 0 |
Pct. | 36 % | 0 % | 64 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Elgaard Jensen (antal: 38) | 15 | 19 | 4 | 0 |
Pct. | 39 % | 50 % | 11 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |