Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
A/S TØLLØSE MARGARINEFABRIK (CVR 51589513) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 28.12.1971 | 11.09.1987 | bestyrelse |
MERWEDES MEKANISKE VÆRKSTEDERS EFTF. A/S (CVR 17415719) | NORMAL | 30.10.1959 | 27.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Grete Sachs | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Grete Sachs (antal: 2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Grete Sachs (antal: 2) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |