Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR.NR. 87 DRENGSTED (CVR 10244447) | NORMAL | 02.05.1986 |
HS DRENGSTED ApS (CVR 25794648) | NORMAL | 11.12.2000 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
DRENGSTED MASKINSTATION OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 10046300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.12.1985 | 05.02.2008 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
EJENDOMSANPARTSSELSKABET MATR.NR. 87 DRENGSTED (CVR 10244447) | NORMAL | 23.05.2014 | formand |
DRENGSTED ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 25799038) | NORMAL | 21.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
AKTIV FERIEBY. SKÆRBÆK ApS (CVR 24241068) | NORMAL | 09.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (CVR 13947112) | NORMAL | 01.01.2006 | 21.03.2013 | formand |
RØMØ-TØNDER TURISTFORENING (CVR 13947112) | NORMAL | 01.01.2006 | 23.11.2005 | suppleant |
FONDEN SKÆRBÆKcentret (CVR 19810305) | NORMAL | 16.01.1997 | 01.04.2001 | formand |
DRENGSTED MASKINSTATION OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 10046300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.12.1985 | 27.09.2007 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
DRENGSTED ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 25799038) | NORMAL | 21.12.2000 | direktør |
HS DRENGSTED ApS (CVR 25794648) | NORMAL | 11.12.2000 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DRENGSTED MASKINSTATION OG ENTREPRENØRFIRMA A/S (CVR 10046300) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 23.12.1985 | 27.09.2007 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henning Schmidt | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henning Schmidt (antal: 8) | 6 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 75 % | 0 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henning Schmidt (antal: 17) | 7 | 3 | 4 | 3 |
Pct. | 41 % | 18 % | 24 % | 18 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |