Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KAI DIGE BACH A/S (CVR 24211207) | NORMAL | 05.01.2004 | 14.05.2014 | næstformand |
KAI DIGE BACH A/S (CVR 10434610) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2004 | 24.09.2013 | næstformand |
TANK KAI DIGE BACH A/S (CVR 46219414) | OPLØST EFTER FUSION | 05.01.2004 | 24.09.2013 | næstformand |
SC BRÆNDSELSOLIE A/S (CVR 40982116) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.01.2004 | 11.07.2008 | næstformand |
OLIETANKEN ApS (CVR 12139845) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.01.2004 | 14.09.2005 | næstformand |
FELICITAS A/S (CVR 70993317) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.01.2004 | 30.06.2004 | næstformand |
STATOIL BIOENERGI A/S (CVR 20215488) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2003 | 24.10.2003 | bestyrelse |
NATURGAS FYN A/S (CVR 10123526) | OPLØST EFTER FUSION | 15.08.2003 | 06.11.2003 | bestyrelse |
TORM A/S (CVR 22460218) | NORMAL | 10.04.2000 | 26.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
STATOIL EFTERFORSKNING OG PRODUKTION A/S (CVR 73268516) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 13.06.1983 | 12.03.2004 | bestyrelse |
Equinor Danmark A/S (CVR 56151419) | NORMAL | 11.06.1976 | 25.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
DET GRØNLANDSKE OLIEAKTIESELSKAB (CVR 63060011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.1950 | 16.12.1988 | bestyrelse |
MARINEOLIESELSKABET AF 31.12.1992 A/S (CVR 24902811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.09.1925 | 01.11.1988 | bestyrelse |
CIRCLE K DANMARK A/S (CVR 28142412) | NORMAL | 27.09.2024 | 25.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
CIRCLE K DANMARK A/S (CVR 28142412) | NORMAL | 27.09.2024 | 01.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CIRCLE K DANMARK A/S (CVR 28142412) | NORMAL | 05.05.1999 | 01.10.2003 | adm. dir |
Equinor Danmark A/S (CVR 56151419) | NORMAL | 11.06.1976 | 01.10.2003 | direktør |
DET GRØNLANDSKE OLIEAKTIESELSKAB (CVR 63060011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 06.03.1950 | 16.12.1988 | direktion |
CIRCLE K DANMARK A/S (CVR 28142412) | NORMAL | 27.09.2024 | 01.10.1996 | direktør |
CIRCLE K DANMARK A/S (CVR 28142412) | NORMAL | 27.09.2024 | 01.12.1988 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Poul Erik Luxhøj | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Poul Erik Luxhøj (antal: 14) | 4 | 0 | 10 | 0 |
Pct. | 29 % | 0 % | 71 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Erik Luxhøj (antal: 20) | 15 | 5 | 0 | 0 |
Pct. | 75 % | 25 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |