Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
AKTIESELSKABET REINHOLDT W. JORCK (CVR 53385028) | NORMAL | 13.05.1998 | 17.02.2005 | formand |
EJENDOMSAKTIESELSKABET ROSENBORG (CVR 24512118) | OPLØST EFTER FUSION | 13.05.1998 | 02.08.2000 | formand |
SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING A/S (CVR 10658446) | NORMAL | 19.01.1996 | 25.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
SOL OG STRAND HOLDING A/S (CVR 18481987) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 17.11.1995 | 25.05.1999 | bestyrelse |
SOL OG STRAND IT A/S (CVR 36697628) | OPLØST EFTER FUSION | 02.11.1995 | 02.07.1997 | bestyrelse |
PROJEKT EBELTOFT A/S (CVR 10610346) | OPLØST EFTER KONKURS | 01.10.1993 | 29.08.1995 | formand |
MERMAID. PRIVATHOSPITALET I EBELTOFT A/S (CVR 17691031) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.08.1993 | 19.06.2000 | formand |
SCANDINAVIAN LINK ApS (CVR 10273986) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.05.1993 | 07.03.2005 | formand |
LYNGSØ ENERGI & MILJØ A/S (CVR 15107138) | OPLØST EFTER FUSION | 01.05.1991 | 09.11.1992 | formand |
DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND INNOVATIONSCENTERET (CVR 12917538) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.08.1989 | 13.12.1995 | bestyrelse |
VELODUCT-RENKA A/S (CVR 11364802) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.1987 | 10.03.1992 | formand |
AKZO NOBEL SURFACE CHEMISTRY A/S (CVR 10502470) | OPLØST EFTER FUSION | 01.11.1986 | 03.05.1989 | næstformand |
INDUSTRIENS FORLAGSFOND (CVR 11635032) | OPLØST EFTER FUSION | 30.10.1985 | 09.10.1987 | næstformand |
INDUSTRI-LEASING A/S (CVR 17874284) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.01.1985 | 09.08.1991 | bestyrelse |
ABB KLIMAPRODUKTER A/S (CVR 72274911) | OPLØST EFTER FUSION | 17.06.1983 | 14.10.1992 | bestyrelse |
STAL KULDE A/S (CVR 68954916) | OPLØST EFTER FUSION | 01.07.1982 | 07.07.1988 | bestyrelse |
TNI A/S (CVR 66680614) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.01.1982 | 24.03.1994 | bestyrelse |
BRUNATA SKOVGAARD A/S (CVR 66697312) | OPLØST EFTER FUSION | 27.12.1980 | 10.04.1992 | formand |
ABB KRAFT A/S (CVR 81864012) | OPLØST EFTER FUSION | 04.08.1977 | 26.03.1993 | bestyrelse |
DATEMA A/S (CVR 16492337) | OPLØST EFTER KONKURS | 08.10.1971 | 30.05.1995 | bestyrelse |
ABB ELECTRIC A/S (CVR 30445414) | OPLØST EFTER FUSION | 01.02.1971 | 13.04.1994 | bestyrelse |
ABB ENERGI A/S (CVR 17355554) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.01.1937 | 02.04.1992 | bestyrelse |
INDUSTRIENS ARBEJDSSKADEFORSIKRING A/S (CVR 10940834) | OPLØST EFTER FUSION | 18.09.2024 | 18.05.1992 | bestyrelse |
JU-FORSIKRING G/S (CVR 22434314) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.09.2024 | 18.05.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TNI A/S (CVR 66680614) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.01.1982 | 19.04.1990 | direktion |
FLäKT SERVICETEKNIK ApS (CVR 66720411) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 02.02.1981 | 02.02.1993 | direktion |
ABB ENERGI A/S (CVR 17355554) | OPLØST EFTER SPALTNING | 20.01.1937 | 18.02.1992 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frank Bottrup | 12,00 % | 16,00 % | 16,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Frank Bottrup (antal: 25) | 2 | 5 | 18 | 0 |
Pct. | 8 % | 20 % | 72 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frank Bottrup (antal: 27) | 24 | 3 | 0 | 0 |
Pct. | 89 % | 11 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |