Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
ALM. BRAND FORSIKRING A/S (CVR 10526949) | NORMAL | 16.04.2002 | 03.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
FONDEN HÅNDVÆRKETS HUS (CVR 14145907) | NORMAL | 26.03.1990 | 30.10.1996 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND A/S (CVR 55118817) | OPLØST EFTER FUSION | 08.06.1989 | 29.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND FOND (CVR 12080336) | SLETTET | 29.12.1987 | 08.02.1995 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND FOND (CVR 12080336) | SLETTET | 29.12.1987 | 14.11.1988 | bestyrelsesmedlem |
CWM MASKINUDLEJNING A/S (CVR 11007392) | TVANGSOPLØST | 29.06.1987 | 23.12.1994 | bestyrelse |
TEX-INFORM A/S (CVR 79168718) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 10.10.1985 | 22.01.1990 | formand |
PRODUKTIONSSELSKABET AF 18.01.1995 A/S (CVR 14097074) | OPLØST EFTER KONKURS | 03.08.1984 | 04.07.1996 | bestyrelse |
ALM. BRAND KAPITALFORMIDLINGSSELSKAB A/S (CVR 89816017) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.01.1982 | 01.03.1989 | bestyrelse |
CWM HOLDING ApS (CVR 66906019) | TVANGSOPLØST | 22.05.1981 | 17.06.1998 | bestyrelse |
D.W. FINANS A/S (CVR 26481651) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 20.06.1980 | 26.06.1990 | bestyrelse |
A/S DET KJØBENHAVNSKE REASSURANCE-COMPAGNI (CVR 87372316) | OPLØST EFTER FUSION | 17.11.1977 | 13.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
Syd ABB A/S (CVR 81753512) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.12.1976 | 24.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND EJENDOMSINVEST A/S (CVR 18597993) | OPLØST EFTER FUSION | 11.11.1976 | 04.10.1990 | bestyrelse |
DTB MESSESELSKAB A/S (CVR 26018315) | OPLØST EFTER FUSION | 08.12.1975 | 22.01.1990 | bestyrelse |
MB - EJENDOMSLEASING A/S (CVR 34743916) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.1958 | 27.08.1988 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND PANTEBREVE A/S (CVR 16266019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.09.2024 | 30.09.1994 | bestyrelse |
ALM. BRAND AF 1792. GENSIDIGT FORSIKRINGSSELSKAB (CVR 21257613) | SLETTET | 17.09.2024 | 09.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET ALM. BRAND SKADE (CVR 59397613) | OPLØST EFTER FUSION | 17.09.2024 | 03.07.1992 | bestyrelse |
Norli Liv og Pension Livsforsikring A/S (CVR 64145711) | NORMAL | 17.09.2024 | 03.07.1992 | bestyrelsesmedlem |
ALM. BRAND PANTEBREVE A/S (CVR 16266019) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 17.09.2024 | 01.06.1989 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
CWM HOLDING ApS (CVR 66906019) | TVANGSOPLØST | 22.05.1981 | 17.06.1998 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Carlo Wichmann Madsen | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % | 15,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Carlo Wichmann Madsen (antal: 19) | 3 | 3 | 11 | 2 |
Pct. | 16 % | 16 % | 58 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Carlo Wichmann Madsen (antal: 22) | 21 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 95 % | 5 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |