Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
SEAFOOD SERVICE ApS (CVR 15619430) | TVANGSOPLØST | 25.09.1991 | 20.10.2009 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
BRAMDRUPVEJ 123 A/S (CVR 81145016) | OPLØST EFTER KONKURS | 21.10.1997 | 27.08.2002 | bestyrelse |
BIVOGNEN ApS (CVR 14602488) | TVANGSOPLØST | 24.09.1990 | 22.01.1998 | bestyrelse |
MUSIKHUSET ESBJERG A/S (CVR 11992331) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.03.1988 | 27.11.1997 | bestyrelse |
ALICE OG TAGE SØRENSENS FOND (CVR 77446311) | NORMAL | 16.07.1987 | 29.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
CLAUS SØRENSENS FOND (CVR 21281328) | NORMAL | 30.10.1985 | 21.03.2003 | bestyrelsesmedlem |
NORDISK GLASFIBER A/S (CVR 78423315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.06.1985 | 03.09.1997 | bestyrelse |
NEW-BRILLETTE A/S (CVR 73160510) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.01.1984 | 09.09.1996 | formand |
NEW-BRILLETTE A/S (CVR 73160510) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.01.1984 | 06.12.1989 | formand |
ESCARD PLAST A/S (CVR 89942713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1982 | 03.09.1997 | bestyrelse |
A/S AF 16/6 1975 (CVR 53700411) | OPLØST EFTER KONKURS | 10.06.1980 | 14.06.1988 | bestyrelse |
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (CVR 15016213) | NORMAL | 17.02.1960 | 16.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
DANISH AEROTECH SALES A/S (CVR 13363528) | NORMAL | 19.06.1959 | 16.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
LL COLD ApS (CVR 45279111) | NORMAL | 20.11.1957 | 20.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Selskabet af 12. oktober 1947 A/S (CVR 13362718) | OPLØST EFTER KONKURS | 12.10.1947 | 05.05.1987 | bestyrelse |
ESBJERG HERMETIKFABRIK A/S (CVR 50030628) | OPLØST EFTER FUSION | 22.12.1937 | 24.05.1995 | bestyrelse |
A/S "VESTJYDSK KRYSTAL-ISVÆRK" (CVR 13618801) | OPLØST EFTER FUSION | 05.06.1935 | 20.05.1998 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
NORDISK GLASFIBER A/S (CVR 78423315) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 07.06.1985 | 03.09.1997 | direktion |
ESCARD PLAST A/S (CVR 89942713) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.02.1982 | 03.09.1997 | direktion |
NORVIK LIFE SAVING ApS (CVR 89873517) | OPLØST EFTER FUSION | 26.06.1981 | 15.06.2000 | direktion |
VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S (CVR 15016213) | NORMAL | 17.02.1960 | 04.11.1992 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jens Oluf Bjerre-Madsen | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 25,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Jens Oluf Bjerre-Madsen (antal: 17) | 5 | 5 | 7 | 0 |
Pct. | 29 % | 29 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jens Oluf Bjerre-Madsen (antal: 21) | 16 | 4 | 0 | 1 |
Pct. | 76 % | 19 % | 0 % | 5 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |