Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
EJENDOMSSELSKABET MAGNOLIAVEJ ApS (CVR 12559100) | TVANGSOPLØST | 03.11.1988 | 02.11.1990 | bestyrelse |
DANANOVA INVEST IV ApS (CVR 12558678) | TVANGSOPLØST | 03.11.1988 | 30.08.1990 | bestyrelse |
DANANOVA INVEST III ApS (CVR 12260598) | TVANGSOPLØST | 30.06.1988 | 30.08.1990 | bestyrelse |
DANANOVA INVEST A/S (CVR 11792197) | TVANGSOPLØST | 16.12.1987 | 11.06.1990 | bestyrelse |
DRIFTSSELSKABET BOGENSE FERIECENTER A/S (CVR 10976898) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1987 | 25.06.1990 | bestyrelse |
DANANOVA INVEST II ApS (CVR 10838304) | TVANGSOPLØST | 26.05.1987 | 30.08.1990 | bestyrelse |
PEERLESS FABRIKKERNE A/S (CVR 10275709) | OPLØST EFTER FUSION | 10.05.1986 | 17.06.1988 | bestyrelse |
ASX 13568 A/S (CVR 10275695) | TVANGSOPLØST | 10.05.1986 | 14.06.1988 | bestyrelse |
J&B ENTREPRISE A/S (CVR 78332417) | OPLØST EFTER FUSION | 30.05.1985 | 27.06.1990 | bestyrelse |
UDLEJNINGSSELSKABET AF 25/9 1990 A/S (CVR 78332611) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.05.1985 | 15.06.1988 | bestyrelse |
EJENDOMSSELSKABET JY-BO A/S (CVR 14052186) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.05.1985 | 28.08.1995 | bestyrelse |
ASX 12051 A/S (CVR 81728011) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 26.03.1976 | 13.06.1988 | bestyrelse |
Dananova Contractors A/S under Konkurs (2) (CVR 46667719) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.03.1973 | 02.06.2003 | bestyrelse |
UNITEC A/S (CVR 47710219) | OPLØST EFTER KONKURS | 28.03.1973 | 17.06.1988 | bestyrelse |
PROJEKTSELSKABET KLØVERPRISVEJ A/S (CVR 27381928) | NORMAL | 06.05.1970 | 25.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
SANDER HANSEN A/S (CVR 37581313) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.1912 | 15.06.1988 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
TEKNISK CENTER - KC HUSE ODENSE ApS (CVR 73193915) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 18.05.1983 | 03.07.1989 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ove Folmer Stoltenborg | 17,65 % | 17,65 % | 17,65 % | 52,94 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Ove Folmer Stoltenborg (antal: 17) | 1 | 9 | 7 | 0 |
Pct. | 6 % | 53 % | 41 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ove Folmer Stoltenborg (antal: 17) | 16 | 1 | 0 | 0 |
Pct. | 94 % | 6 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |