Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
"REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (CVR 10080290) | OPLØST EFTER FUSION | 02.01.1986 | 27.10.1989 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
REVISIONSFIRMAET KNUD EDELBO, RINGE ApS (CVR 70002817) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.01.1983 | 09.01.1990 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Knud Frederik Edelbo | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Knud Frederik Edelbo (antal: 24) | 5 | 11 | 8 | 0 |
Pct. | 21 % | 46 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Knud Frederik Edelbo (antal: 24) | 1 | 1 | 0 | 22 |
Pct. | 4 % | 4 % | 0 % | 92 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
WESTED INDUSTRIEL AUTOMATION A/S (CVR 55139717) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1976-09-01 | 1990-04-09 | revision |
GLASDAM HOLDING A/S (CVR 75171528) | NORMAL | 1984-06-22 | 1990-08-30 | revision |
MOLI ApS (CVR 70914913) | NORMAL | 1982-11-02 | 1991-06-04 | revision |
AFVIKLINGSSELSKABET AF 1882 ApS (CVR 57044616) | OPLØST EFTER KONKURS | 1976-05-04 | 1991-02-04 | revision |
FYNS TOTALBYG ApS (CVR 17393537) | OPLØST EFTER KONKURS | 1984-12-12 | 1988-09-01 | revision |
SØREN LUND SØRENSEN, RINGE ApS (CVR 73035910) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1983-09-29 | 1991-02-19 | revision |
P.D. GRAFIC ApS AF 1984 (CVR 73566118) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1996-02-27 | 1997-11-10 | revision |
SUNMI ApS (CVR 78335610) | TVANGSOPLØST | 1985-05-06 | 1989-02-14 | revision |
BØRGE S. NIELSEN. GUDBJERG ApS (CVR 81035717) | TVANGSOPLØST | 1977-06-01 | 1989-11-20 | revision |
EJVIND HANSEN. MURER- OG ENTREPRENØR FIRMA ApS (CVR 85765515) | OPLØST EFTER KONKURS | 1979-01-01 | 1989-04-04 | revision |
AAGE DANIELSEN. NR. SØBY. ApS (CVR 83333316) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1977-12-27 | 1990-05-25 | revision |
CITY PUB ApS (CVR 76451117) | TVANGSOPLØST | 1984-11-27 | 1990-01-03 | revision |
BARRETT MØBELEKSPORT, RINGE ApS (CVR 71514617) | TVANGSOPLØST | 1983-12-15 | 1990-02-15 | revision |
GM AF 29.12.1988 ApS (CVR 67386116) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1981-10-30 | 1989-04-12 | revision |
FA. P.E. ANDREASSEN A/S (CVR 77556311) | NORMAL | 1985-03-30 | 1988-03-15 | revision |
FYNS MONTAGESERVICE KORINTH ApS (CVR 82994416) | NORMAL | 1978-06-29 | 1991-12-27 | revision |
HOLDAN LEASING ApS (CVR 78265914) | TVANGSOPLØST | 1985-05-01 | 1987-09-18 | revision |
SLS - BILER ApS (CVR 87639711) | TVANGSOPLØST | 1978-07-14 | 1992-11-11 | revision |
E. SKOV-LARSEN ApS (CVR 73368413) | TVANGSOPLØST | 1983-11-01 | 1989-08-11 | revision |
EXPORT PRODUCTS, ESPE-DK ApS (CVR 42258156) | TVANGSOPLØST | 1982-12-22 | 1990-02-15 | revision |
KILDEVÆNGETS AUTO ApS (CVR 57987510) | NORMAL | 1976-07-01 | 1991-01-30 | revision |
RINGE ISENKRAM ApS (CVR 73169712) | OPLØST EFTER FUSION | 1983-02-24 | 1986-06-01 | revision |