Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 18061635) | NORMAL | 30.09.1994 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (CVR 16352136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.08.1992 | 27.10.2010 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 10.10.2000 | 17.09.2004 | suppleant |
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 10.10.2000 | 10.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 18061635) | NORMAL | 30.09.1994 | 26.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (CVR 16352136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.08.1992 | 27.10.2010 | bestyrelse |
REVISORGRUPPEN DANMARK (CVR 16178683) | NORMAL | 12.05.1992 | 25.10.1996 | suppleant |
REVISIONSSELSKABET AF 14. MAJ 1993 AABENRAA A/S (CVR 13845093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1990 | 13.07.1993 | bestyrelse |
SØNREKO-INVEST A/S (CVR 24752119) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.10.1961 | 04.09.1992 | bestyrelse |
REVISIONSFIRMAET O. C. THAYSEN - AKTIESELSKAB (CVR 66774015) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.04.1957 | 04.09.1992 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (CVR 18061635) | NORMAL | 30.09.1994 | 26.09.2005 | direktør |
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (CVR 16352136) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.08.1992 | 27.10.2010 | direktion |
EJENDOMMEN NØRREPORT 3. AABENRAA ApS (CVR 14333592) | NORMAL | 01.07.1990 | 09.02.2007 | direktør |
REVISIONSSELSKABET AF 14. MAJ 1993 AABENRAA A/S (CVR 13845093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.01.1990 | 13.07.1993 | direktion |
SØNREKO-INVEST A/S (CVR 24752119) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.10.1961 | 04.09.1992 | direktion |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peder Blinkenberg Madsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peder Blinkenberg Madsen (antal: 10) | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pct. | 30 % | 20 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peder Blinkenberg Madsen (antal: 19) | 8 | 5 | 0 | 6 |
Pct. | 42 % | 26 % | 0 % | 32 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
REVISIONSSELSKABET AF 14. MAJ 1993 AABENRAA A/S (CVR 13845093) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 1990-01-01 | 1994-01-17 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
PAUL MERTENS FINANS ApS (CVR 78499214) | TVANGSOPLØST | 1985-04-15 | 1988-11-18 | revision |
TORBEN SØRENSEN, PADBORG A/S (CVR 43281453) | TVANGSOPLØST | 1984-12-19 | 1990-11-02 | revision |
BOISEN & HARTMANN SHIPPING ApS (CVR 77512519) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 1985-04-22 | 1994-11-16 | revision |