Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GRAPEX DANMARK ApS (CVR 13169802) | TVANGSOPLØST | 13.06.1989 | 20.09.1991 | bestyrelse |
SCANEXPO TRADE- AND EXPORT HOUSE ApS (CVR 12558201) | TVANGSOPLØST | 01.11.1988 | 01.04.1993 | bestyrelse |
WIND MATIC INTERNATIONAL, VINDERUP A/S (CVR 10214394) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.05.1986 | 29.11.1990 | bestyrelse |
ALFRED PRIESS ELEKTRONIK A/S (CVR 76490414) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.01.1986 | 29.11.1990 | bestyrelse |
DKNF 284 A/S (CVR 79073814) | TVANGSOPLØST | 19.09.1985 | 13.06.1990 | bestyrelse |
ALFRED PRIESS INTERNATIONAL ApS (CVR 75154917) | TVANGSOPLØST | 05.07.1984 | 31.10.1994 | bestyrelse |
AKTIESELSKABET AF 5.10.1981 (CVR 86400715) | TVANGSOPLØST | 05.10.1981 | 30.08.1990 | bestyrelse |
A/S PHØNIX PROJECTS (CVR 26762510) | OPLØST EFTER FUSION | 08.05.1970 | 13.12.1988 | formand |
ALFRED PRIESS A/S (CVR 31019710) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1945 | 29.11.1990 | bestyrelse |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
GRAPEX DANMARK ApS (CVR 13169802) | TVANGSOPLØST | 13.06.1989 | 20.09.1991 | direktion |
SCANEXPO TRADE- AND EXPORT HOUSE ApS (CVR 12558201) | TVANGSOPLØST | 01.11.1988 | 01.04.1993 | direktion |
WIND MATIC INTERNATIONAL, VINDERUP A/S (CVR 10214394) | OPLØST EFTER KONKURS | 02.05.1986 | 29.11.1990 | direktion |
ALFRED PRIESS ELEKTRONIK A/S (CVR 76490414) | OPLØST EFTER KONKURS | 17.01.1986 | 29.11.1990 | adm. dir |
DKNF 284 A/S (CVR 79073814) | TVANGSOPLØST | 19.09.1985 | 13.06.1990 | direktion |
ALFRED PRIESS INTERNATIONAL ApS (CVR 75154917) | TVANGSOPLØST | 05.07.1984 | 31.10.1994 | direktion |
AKTIESELSKABET AF 5.10.1981 (CVR 86400715) | TVANGSOPLØST | 05.10.1981 | 30.08.1990 | direktion |
C.R. RENTAL ApS (CVR 81652511) | OPLØST EFTER FUSION | 28.04.1977 | 13.12.1988 | direktion |
EJENDOMSSELSKABET AF 5/11 1959 ApS (CVR 15581018) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.07.1976 | 22.03.1990 | direktion |
ALFRED PRIESS A/S (CVR 31019710) | OPLØST EFTER KONKURS | 31.12.1945 | 29.11.1990 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Evald Brusholt | 54,00 % | 54,00 % | 72,00 % | 72,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Evald Brusholt (antal: 11) | 0 | 8 | 3 | 0 |
Pct. | 0 % | 73 % | 27 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Evald Brusholt (antal: 19) | 9 | 10 | 0 | 0 |
Pct. | 47 % | 53 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |